ROGERLINK SA - EXTINGUIDA
Dirección social C/ GARDENIAS, PARCELA 276 - URB. EL ROSARIO
Municipio Marbella
Provincia Málaga
Razón Social ROGERLINK SA
CIF A29520277
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
Propietario De Backer Eric Carel
VINCULACIONES DE ROGERLINK SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ROGERLINK SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ana Isabel Izquierdo Martinez | Liquidador | 26/09/2017 | 26/09/2017 |
De Backer Eric Carel | Socio Unico | 27/10/2010 | 26/09/2017 |
De Backer Eric Carel | Administrador Unico | 27/10/2010 | 26/09/2017 |
De Backer Eric Carel | Administrador Solidario | 27/10/2010 | |
De Coninck Gerlinda Maria Yrma | Administrador Solidario | 27/10/2010 |
ACTOS BORME DE ROGERLINK SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4315, L 3225, F 70, S 8, H MA 3379, I/A 11 (26/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4315, L 3225, F 70, S 8, H MA 3379, I/A 11 (26/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4315, L 3225, F 70, S 8, H MA 3379, I/A 11 (26/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4315, L 3225, F 70, S 8, H MA 3379, I/A 11 (26/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4315, L 3225, F 70, S 8, H MA 3379, I/A 10 (05/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-71-29
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-147-29
- C/ GARDENIAS, PARCELA 276 - URB. EL ROSARIO (MARBELLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4315, L 3225, F 69, S 8, H MA 3379, I/A 9 (27/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-215-29
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: De los órganos de la sociedad.De la administración.Facultades de la administración.Disposiciones económicas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4315, L 3225, F 69, S 8, H MA 3379, I/A 9 (27/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-215-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4315, L 3225, F 69, S 8, H MA 3379, I/A 9 (27/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-215-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4315, L 3225, F 69, S 8, H MA 3379, I/A 9 (27/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-215-29