ROGAYGO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Josep Tarradellas, 157
Código Postal 08029
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social ROGAYGO SL
CIF B64325475
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 18/09/2006
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ROGAYGO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ROGAYGO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rovira Pujols Carlos | Apoderado Solidario | 02/08/2017 | 31/03/2022 |
Rovira Pujols Carlos | Liquidador | 31/03/2022 | 31/03/2022 |
Rovira Pujols Carlos | Administrador Unico | 22/07/2020 | 31/03/2022 |
Gay De Montella Ferrer Vidal Joaquin | Administrador Mancomunado | 22/07/2020 | |
Goytisolo Gay Luis | Administrador Mancomunado | 22/07/2020 | |
Rovira Pujols Carlos | Administrador Mancomunado | 02/08/2017 | 22/07/2020 |
Rovira Colldeforns Antonio | Administrador Mancomunado | 02/08/2017 |
ACTOS BORME DE ROGAYGO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38963 , F 147, S 8, H B 333417, I/A 5 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-69-08
- DECLARACION DE LA PERDIDA DE LA SITUACION DE UNIPERSONALIDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38963 , F 147, S 8, H B 333417, I/A 5 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-69-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38963 , F 147, S 8, H B 333417, I/A 5 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-69-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38963 , F 147, S 8, H B 333417, I/A 5 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-69-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38963 , F 147, S 8, H B 333417, I/A 4 (22/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-145-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38963 , F 147, S 8, H B 333417, I/A 4 (22/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-145-08
Administrador Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38963 , F 147, S 8, H B 333417, I/A 3 (02/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-151-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38963 , F 147, S 8, H B 333417, I/A 3 (02/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-151-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08