ROGARCA SL - EXTINGUIDA
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social ROGARCA SL
CIF B38012688
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ROGARCA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ROGARCA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Roda Garcia Francisco Bernardo | Liquidador Solidario | 20/02/2017 | 20/02/2017 |
Roda Garcia Francisco Bernardo | Administrador Solidario | 17/06/2016 | 20/02/2017 |
Roda Garcia Maria Del Pilar | Liquidador Solidario | 20/02/2017 | 20/02/2017 |
Roda Garcia Maria Del Pilar | Administrador Solidario | 17/06/2016 | 20/02/2017 |
Garcia Calamita Maria Carmen | Administrador Solidario | 17/06/2016 | |
Roda Calamita Francisco | Administrador Solidario | 17/06/2016 |
ACTOS BORME DE ROGARCA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 942 , F 24, S 8, H TF 5529, I/A 8 (20/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-45-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 942 , F 24, S 8, H TF 5529, I/A 8 (20/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-45-38
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 942 , F 24, S 8, H TF 5529, I/A 8 (20/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-45-38
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 942 , F 24, S 8, H TF 5529, I/A 8 (20/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-45-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 942 , F 24, S 8, H TF 5529, I/A 7 (17/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 942 , F 24, S 8, H TF 5529, I/A 7 (17/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-38
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-157-38
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-165-38
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-183-38