ROFIJAMA SL - EXTINGUIDA
Dirección social CMÑO Do Lombo de Lourido, 40
Código Postal 36005
Municipio Poio
Provincia Pontevedra
Razón Social ROFIJAMA SL
CIF B36986347
Órgano Administración Administrador único
Propietario EKOAMA SL
VINCULACIONES DE ROFIJAMA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ROFIJAMA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Gil Jose Manuel | Apoderado | 14/01/2011 | 26/08/2011 |
Alvarez Gil Jose Manuel | Apoderado Mancomunado | 14/01/2011 | 26/08/2011 |
EKOAMA SL | Socio Unico | 26/08/2011 | 26/08/2011 |
Froiz Planes Magin Alfredo | Administrador Unico | 14/01/2011 | 26/08/2011 |
Froiz Prieto Jose Maria | Apoderado Mancomunado | 14/01/2011 | 26/08/2011 |
Froiz Prieto Jose Maria | Apoderado | 14/01/2011 | 26/08/2011 |
MINIÑO Y RODRIGUEZ SL | Socio Unico | 18/05/2011 | 26/08/2011 |
Souto Outeda Rafael | Apoderado | 14/01/2011 | 26/08/2011 |
Tome Penedo Jose Manuel | Apoderado | 14/01/2011 | 26/08/2011 |
Dominguez Miniño Rogelio | Administrador Unico | 14/01/2011 |
ACTOS BORME DE ROFIJAMA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3308, L 3308, F 55, S 8, H PO 42538, I/A 12 (26/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-171-36
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3308, L 3308, F 55, S 8, H PO 42538, I/A 12 (26/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-171-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3308, L 3308, F 55, S 8, H PO 42538, I/A 12 (26/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-171-36
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3308, L 3308, F 55, S 8, H PO 42538, I/A 12 (26/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-171-36
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-149-36
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3308, L 3308, F 55, S 8, H PO 42538, I/A 11 (18/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-101-36
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3308, L 3308, F 54, S 8, H PO 42538, I/A 10 (14/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-36
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3308, L 3308, F 54, S 8, H PO 42538, I/A 9 (14/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-36
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3308, L 3308, F 53, S 8, H PO 42538, I/A 8 (14/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-36
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3308, L 3308, F 53, S 8, H PO 42538, I/A 7 (14/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-36