RODOLFO E HIJOS SA - EXTINGUIDA
Municipio Pasaia
Provincia Gipuzkoa
Razón Social RODOLFO E HIJOS SA
CIF A20429361
Actividad Comercio al por mayor de pescados, mariscos y otros productos alimenticios
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE RODOLFO E HIJOS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RODOLFO E HIJOS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez De Nanclare Lerchundi Pedro | Consejero | 23/05/2011 | 14/12/2022 |
Martinez De Nanclares Lerchundi Ignacio | Consejero | 23/05/2011 | 14/12/2022 |
Martinez De Nanclares Lerchundi Ignacio | Secretario | 23/05/2011 | 14/12/2022 |
Martinez De Nanclares Lerchundi Ignacio | Apoderado Solidario | 14/12/2022 | |
Martinez De Nanclares Lerchundi Joaquin | Consejero | 23/05/2011 | 14/12/2022 |
Martinez De Nanclares Lerchundi Rodolfo | Presidente | 23/05/2011 | 14/12/2022 |
Martinez De Nanclares Lerchundi Rodolfo | Consejero | 23/05/2011 | 14/12/2022 |
Martinez De Nanclares Lerchundi Rodolfo | Liquidador | 14/12/2022 | 14/12/2022 |
Martinez De Nanclares Lerchundi Rodolfo | Apoderado Solidario | 14/12/2022 | |
Martinez De Nanclares Lerchundi Valentin | Consejero | 23/05/2011 | 14/12/2022 |
ACTOS BORME DE RODOLFO E HIJOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1228 , F 191, S 8, H SS 4571, I/A 6 (14/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1228 , F 191, S 8, H SS 4571, I/A 6 (14/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1228 , F 191, S 8, H SS 4571, I/A 6 (14/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-20
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1228 , F 191, S 8, H SS 4571, I/A 6 (14/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-20
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1228 , F 191, S 8, H SS 4571, I/A 6 (14/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-20
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1228 , F 191, S 8, H SS 4571, I/A 5 (23/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-250-20
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1228 , F 191, S 8, H SS 4571, I/A 4 (18/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-187-20
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-20
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-20
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-20