RODES & SALA ABOGADOS MADRID SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Almagro, 31
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social RODES & SALA ABOGADOS MADRID SL
CIF B84453125
Actividad Actividades jurídicas
Fecha de Constitución 01/10/2005
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario RODES & SALA ABOGADOS SLP
VINCULACIONES DE RODES & SALA ABOGADOS MADRID SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RODES & SALA ABOGADOS MADRID SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RODES & SALA ABOGADOS SLP | Socio Unico | 06/03/2012 | 06/03/2012 |
Sala Esteve Rafael | Administrador Solidario | 09/01/2009 | 06/03/2012 |
Sala Esteve Rafael | Liquidador | 06/03/2012 | 06/03/2012 |
Veloso Caro Julio | Administrador Solidario | 09/01/2009 | 06/03/2012 |
Fornesa Rebes Tomas | Consejero | 09/01/2009 | |
Martin Castro Maria Teresa | Secretario No Consejero | 09/01/2009 | |
Milagro Pinazo Juan | Consejero | 09/01/2009 | |
Rodes Vila Gonzalo | Presidente | 09/01/2009 | |
Rodes Vila Gonzalo | Consejero | 09/01/2009 | |
Veloso Caro Julio | Consejero Delegado | 09/01/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RODES & SALA ABOGADOS MADRID SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21901 , F 4, S 8, H M 390230, I/A 5 (06/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-53-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21901 , F 4, S 8, H M 390230, I/A 5 (06/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-53-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21901 , F 4, S 8, H M 390230, I/A 5 (06/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-53-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21901 , F 4, S 8, H M 390230, I/A 5 (06/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-53-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21901 , F 4, S 8, H M 390230, I/A 5 (06/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-53-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-100-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2010)
CVE: BORME-B-2010-112-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2009)
CVE: BORME-B-2009-117-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21901 , F 3, S 8, H M 390230, I/A 4 (09/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21901 , F 3, S 8, H M 390230, I/A 4 (09/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-28