RODEO DE INVERSIONES SA - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra Velilla de San Antonio, Km. 1
Código Postal 28500
Municipio Arganda del Rey
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social RODEO DE INVERSIONES SA
CIF A82771213
VINCULACIONES DE RODEO DE INVERSIONES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RODEO DE INVERSIONES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Escobar Julian | Apoderado | 20/12/2017 | 21/12/2018 |
Lopez Escobar Manuela | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/12/2017 | 21/12/2018 |
Lopez Lopez Julian | Apoderado Mancomunado | 20/12/2017 | 21/12/2018 |
Sainz De La Mora Fernando Doroteo | Apoderado | 20/12/2017 | 21/12/2018 |
CACEIS BANK SPAIN SA | EntidDeposit | 06/11/2017 | |
SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION SA | Entidad Gestora | 06/11/2017 |
ACTOS BORME DE RODEO DE INVERSIONES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36039 , F 170, S 8, H M 271187, I/A 40 (21/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-249-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36039 , F 170, S 8, H M 271187, I/A 40 (21/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-249-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36039 , F 166, S 8, H M 271187, I/A 39 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-28
- LA ADQUISICION, GESTION, TENENCIA, DISFRUTE, ADMINISTRACION, CESION, Y ENAJENACION, POR CUENTA PROPIA Y CPOR CUALQUIER TITULO, DE TODA CLASE DE VALORES MOBILIARIOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36039 , F 166, S 8, H M 271187, I/A 38 (06/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-28
- CTRA VELILLA DE SAN ANTONIO Km 1 (ARGANDA DEL REY)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36039 , F 166, S 8, H M 271187, I/A 38 (06/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-28
- Consecuencia de la RENUNCIA del CARACTER de SOCIEDAD DE INVERSION COLECTIVA, se procede a CESAR a la sociedad de gestión de los sistemas de registro, compensación y liquidación de valores SA unipersonal, ("IBERCLEAR"). Pasando la sociedad pasará a denominarse RODEO DE INVERSIONES, S.A. ASIMISMO cambia la cifra del CAPITAL SOCIAL estableciéndose su cifra en tres millones novecientos noventa mil seiscientos doce euros, (3.990.612 E)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36039 , F 166, S 8, H M 271187, I/A 38 (06/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-28
- Otras modificaciones estatutarias: Refundicion estatutaria 1. Acciones/Participaciones.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36039 , F 166, S 8, H M 271187, I/A 38 (06/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-28
Entidad Gestora
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36039 , F 166, S 8, H M 271187, I/A 38 (06/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-28