RODEGO RESTAURACION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pl Poeta Vicente Gaos, 3
Código Postal 46021
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social RODEGO RESTAURACION SL
CIF B90363193
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otros servicios de comidas
Fecha de Constitución 08/02/2018
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE RODEGO RESTAURACION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RODEGO RESTAURACION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gomez Romero Alejandro | Administrador Unico | 14/08/2019 | 18/02/2021 |
Gomez Romero Alejandro | Liquidador Unico | 18/02/2021 | 18/02/2021 |
Delgado Gonzalez Antonio | Administrador Mancomunado | 14/03/2018 | 14/08/2019 |
Gomez Romero Alejandro | Administrador Mancomunado | 14/03/2018 | 14/08/2019 |
ACTOS BORME DE RODEGO RESTAURACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10841, L 8120, F 220, S 8, H V 193418, I/A 3 (18/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-38-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10841, L 8120, F 220, S 8, H V 193418, I/A 3 (18/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-38-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10841, L 8120, F 220, S 8, H V 193418, I/A 3 (18/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-38-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10841, L 8120, F 220, S 8, H V 193418, I/A 3 (18/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-38-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10841, L 8120, F 220, S 8, H V 193418, I/A 3 (18/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-38-46
- PLAZA POETA VICENTE GAOS 3 BJ (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10841, L 8120, F 220, S 8, H V 193418, I/A 2 (20/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-143-46
- Extendida Diligencia Provisional de cierre de Hoja, por periodo de seis meses, como consecuencia de haberse expedido con fecha de hoy certificación literal para traslado de domicilio social a Valencia.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6515 , F 146, S 8, H SE116941, I/A 2 D (25/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-127-41
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6515 , F 146, S 8, H SE116941, I/A 2 (14/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-164-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6515 , F 146, S 8, H SE116941, I/A 2 (14/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-164-41
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6515 , F 146, S 8, H SE116941, I/A 2 (14/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-164-41