ROCKSPRING HBOS FSPS FINANCE (SPAIN) SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Nanclares de Oca, 1
Código Postal 28022
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ROCKSPRING HBOS FSPS FINANCE (SPAIN) SL
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 15/04/2011
Nombres Anteriores
- SOANDRES INVESTMENTS SL
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario AUXADI SERVICIOS DE MEDIACION SL
VINCULACIONES DE ROCKSPRING HBOS FSPS FINANCE (SPAIN) SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ROCKSPRING HBOS FSPS FINANCE (SPAIN) SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUXADI CONTABLES & CONSULTORES SA | Apoderado | 02/12/2011 | 15/01/2021 |
AUXADI SERVICIOS DE MEDIACION SL | Socio Unico | 06/05/2011 | 15/01/2021 |
BLUESEAT TRUST SERVICES SPAIN SL | Liquidador | 15/01/2021 | 15/01/2021 |
Rockspring Hbos Fsps Holdings (holland) B.V | Socio Unico | 02/12/2011 | 15/01/2021 |
Salamanca Carrasco Victor Marcelino | Consejero | 02/12/2011 | 15/01/2021 |
Salamanca Carrasco Victor Marcelino | Apoderado | 02/12/2011 | 15/01/2021 |
SALAMANCA CUEVAS MARIA LORENA | Secretario No Consejero | 02/12/2011 | 15/01/2021 |
Salamanca Cuevas Victor | Apoderado | 02/12/2011 | 15/01/2021 |
Salamanca Cuevas Victor | Presidente | 02/12/2011 | 15/01/2021 |
Salamanca Cuevas Victor | Consejero | 02/12/2011 | 15/01/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ROCKSPRING HBOS FSPS FINANCE (SPAIN) SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28775 , F 6, S 8, H M 518064, I/A 6 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28775 , F 6, S 8, H M 518064, I/A 6 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28775 , F 6, S 8, H M 518064, I/A 6 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28775 , F 6, S 8, H M 518064, I/A 6 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-28
Consejero Delegado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28775 , F 6, S 8, H M 518064, I/A 5 (07/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-197-28
Consejero Delegado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28775 , F 6, S 8, H M 518064, I/A 5 (07/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-197-28
- C/ NANCLARES DE OCA 1B (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28775 , F 5, S 8, H M 518064, I/A 4 (20/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-41-28
Empresa: SOANDRES INVESTMENTS SL
- Llevar a cabo actividades de financiación de toda clase en favor de todo tipo de entidades, tanto sociedades mercantiles como organizaciones de otra índole que hayan sido constituidas con otra forma jurídica que pertenezcan al grupo de empresas del que forma parte y de otras entidades que puedan per
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28775 , F 3, S 8, H M 518064, I/A 3 (02/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-236-28
Empresa: SOANDRES INVESTMENTS SL
- ROCKSPRING HBOS FSPS FINANCE (SPAIN) SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28775 , F 3, S 8, H M 518064, I/A 3 (02/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-236-28
Empresa: SOANDRES INVESTMENTS SL
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADO EL ART. 16º DE LOS ESTATUTOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28775 , F 3, S 8, H M 518064, I/A 3 (02/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-236-28