ROCKNROCK BCN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Numancia, 187
Código Postal 08034
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ROCKNROCK BCN SL
CIF B65304776
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Artes escénicas
Fecha de Constitución 11/03/2010
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Pierre David Sabbag Afota
VINCULACIONES DE ROCKNROCK BCN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ROCKNROCK BCN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Brunetti Novella Ana Maria | Apoderado | 30/11/2012 | 15/12/2021 |
Pierre David Sabbag Afota | Administrador Unico | 12/04/2010 | 15/12/2021 |
Poveda Martinez Griselda | Apoderado | 30/11/2012 | 20/05/2019 |
ACTOS BORME DE ROCKNROCK BCN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41824 , F 83, S 8, H B 398256, I/A 5 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-243-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 162/2021, AUTO FIRME DE FECHA 12/03/2021, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41824 , F 83, S 8, H B 398256, I/A 5 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-243-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41824 , F 83, S 8, H B 398256, I/A 4 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-99-08
- CL NUMANCIA Num.187 P.3 PTA.1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41824 , F 83, S 8, H B 398256, I/A 3 (20/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-123-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41824 , F 83, S 8, H B 398256, I/A 2 (30/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL SIENDO EL SOCIO UNICO:DON PIERRE DAVID SABBAG AFOTA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41824 , F 81, S 8, H B 398256, I/A 1 (12/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41824 , F 81, S 8, H B 398256, I/A 1 (12/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-08
Dirección:CL ECUADOR Num.1 P.2 PTA.3 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:11/03/10
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:LA PROMOCION Y ORGANIZACION DE EVENTOS Y FESTIVALES MUSICALES,Y LA REPRESENTACION DE ARTISTAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41824 , F 81, S 8, H B 398256, I/A 1 (12/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-08