ROCK AND BOLESCA GALICIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Victor Grau Bassas, 1
Código Postal 35660
Municipio La Oliva
Provincia Las Palmas
Mapa Ver Mapa
Razón Social ROCK AND BOLESCA GALICIA SL
CIF B76116060
Capital Social 568006.0 Euros
Actividad Establecimientos de bebidas
Fecha de Constitución 12/01/2012
Órgano Administración Administrador único
Propietario GRUPO CORRALEJO DE TURISMO SL
VINCULACIONES DE ROCK AND BOLESCA GALICIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ROCK AND BOLESCA GALICIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO CORRALEJO DE TURISMO SL | Socio Unico | 16/07/2020 | 30/09/2022 |
GRUPO MARTINON GRUMASA SL | Administrador Unico | 20/10/2020 | 30/09/2022 |
GRUPO MARTINON GRUMASA SL | Liquidador | 30/09/2022 | 30/09/2022 |
Leon Hidalgo Orlando Isidoro | Apoderado | 03/11/2020 | 30/09/2022 |
Lopez Lorenzo Marcos | Apoderado | 24/02/2012 | 30/09/2022 |
Gonzalez Pacheco Juan Pablo | Administrador Unico | 01/10/2015 | 20/10/2020 |
Gonzalez Pacheco Juan Pablo | Presidente | 24/02/2012 | 01/10/2015 |
Gonzalez Pacheco Juan Pablo | Consejero | 24/02/2012 | 01/10/2015 |
Lopez Lorenzo Marcos | Secretario | 24/02/2012 | 01/10/2015 |
Lopez Lorenzo Marcos | Consejero | 24/02/2012 | 01/10/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ROCK AND BOLESCA GALICIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 153 , F 61, S 8, H IF 6857, I/A 10 (30/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-196-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 153 , F 61, S 8, H IF 6857, I/A 10 (30/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-196-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 153 , F 61, S 8, H IF 6857, I/A 10 (30/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-196-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 153 , F 61, S 8, H IF 6857, I/A 10 (30/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-196-35
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 153 , F 60, S 8, H IF 6857, I/A 9 (03/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 153 , F 60, S 8, H IF 6857, I/A 8 (20/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-210-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 153 , F 60, S 8, H IF 6857, I/A 8 (20/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-210-35
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 153 , F 60, S 8, H IF 6857, I/A 7 (16/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-142-35
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 153 , F 59, S 8, H IF 6857, I/A 6 (16/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-225-35
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 565.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 568.006,00 | Euros |
Porcentaje: | 18.795,74 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 153 , F 59, S 8, H IF 6857, I/A 6 (16/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-225-35