ROCANVILLE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ayala, 66
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ROCANVILLE SL
CIF B87072294
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 23/07/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario Nacos John Cristopher
VINCULACIONES DE ROCANVILLE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ROCANVILLE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garrigues Calderon Belen | Representante | 12/08/2014 | 06/10/2015 |
Garrigues Calderon Belen | Representante | 06/10/2015 | 06/10/2015 |
Nacos John Cristopher | Socio Unico | 08/10/2014 | 06/10/2015 |
TMF SOCIEDAD DE DIRECCION SL | Administrador Unico | 12/08/2014 | 06/10/2015 |
TMF SOCIEDAD DE DIRECCION SL | Liquidador | 06/10/2015 | 06/10/2015 |
ACTOS BORME DE ROCANVILLE SL
- Depósito de libros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32558 , F 189, S 8, H M 586009, I/A 3 (06/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-196-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32558 , F 189, S 8, H M 586009, I/A 3 (06/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-196-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32558 , F 189, S 8, H M 586009, I/A 3 (06/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-196-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32558 , F 189, S 8, H M 586009, I/A 3 (06/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-196-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32558 , F 189, S 8, H M 586009, I/A 2 (08/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-198-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32558 , F 187, S 8, H M 586009, I/A 1 (12/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-158-28
Dirección:C/ AYALA 66 (MADRID)
Comienzo de operaciones:23/07/14
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:- la constitución, participación por si misma o de forma indirecta en la gestión y control de otras empresas y sociedades; - la adquisición, enajenación, tenencia y explotación de bienes inmuebles; vehículos de todo tipo, época y lugar; máquinas de todo tipo; pinturas de todo tipo y época; escultura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32558 , F 187, S 8, H M 586009, I/A 1 (12/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-158-28