ROCAFERRERA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Agricultura, 16
Código Postal 08320
Municipio El Masnou
Provincia Barcelona
Razón Social ROCAFERRERA SL
CIF B66456906
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 23/01/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ROCAFERRERA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ROCAFERRERA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carmona Montero Alberto | Administrador Unico | 08/08/2018 | 29/04/2021 |
Carmona Montero Alberto | Liquidador | 29/04/2021 | 29/04/2021 |
Carmona Montero Alberto | Apoderado Solidario | 13/02/2015 | 08/08/2018 |
Hernandez Benitez Patricia | Administrador Unico | 24/05/2018 | 08/08/2018 |
Martinez Navas Josep Ignasi | Administrador Unico | 28/01/2015 | 24/05/2018 |
ACTOS BORME DE ROCAFERRERA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44648 , F 225, S 8, H B 462322, I/A 6 (29/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44648 , F 225, S 8, H B 462322, I/A 6 (29/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44648 , F 225, S 8, H B 462322, I/A 6 (29/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-08
Capital Anterior: | 28.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 25.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 89,29 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44648 , F 224, S 8, H B 462322, I/A 5 (11/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44648 , F 224, S 8, H B 462322, I/A 4 (08/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-158-08
Administrador Unico
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44648 , F 224, S 8, H B 462322, I/A 4 (08/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-158-08
- CL AGRICULTURA NUM.16-18 P.1 LOCAL 4 (MASNOU (EL))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44648 , F 224, S 8, H B 462322, I/A 3 (24/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-103-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44648 , F 224, S 8, H B 462322, I/A 3 (24/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-103-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44648 , F 224, S 8, H B 462322, I/A 3 (24/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-103-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44648 , F 223, S 8, H B 462322, I/A 2 (13/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-08