ROBSON SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Lira, 14
Código Postal 28007
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social ROBSON SA
CIF A78362852
Actividad Fabricación de otros productos de hormigón, yeso y cemento
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Vinuesa Esteve Maria Teresa
VINCULACIONES DE ROBSON SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ROBSON SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Vinuesa Esteve Alejandro | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/07/2010 | 25/01/2018 |
Vinuesa Esteve Maria Teresa | Administrador Unico | 29/11/2017 | 25/01/2018 |
Esteve Campillo Miguel Angel | Consejero | 13/08/2012 | 29/11/2017 |
Vinuesa Esteve Alejandro | Consejero | 13/08/2012 | 29/11/2017 |
Vinuesa Esteve Alejandro | Presidente | 12/07/2010 | 29/11/2017 |
Vinuesa Esteve Maria Ana | Consejero | 13/08/2012 | 29/11/2017 |
Vinuesa Esteve Maria Belen | Consejero | 13/08/2012 | 29/11/2017 |
Vinuesa Esteve Maria Belen | Secretario | 10/12/2015 | 29/11/2017 |
Vinuesa Esteve Maria Teresa | Consejero | 13/08/2012 | 29/11/2017 |
Navarro Quijano Francisco | Apoderado | 10/12/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ROBSON SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36545 , F 23, S 8, H M 94487, I/A 31 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-24-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36545 , F 23, S 8, H M 94487, I/A 31 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-24-28
- a) La actividad de representaciones técnicas, comerciales e industriales, confección de estudios, proyectos, fabricación e instalación de elementos y accesorios para calefacción, refrigeración, acondicionamiento de aire y ventilación, acústica, recuperación de energía, puertas y compuertas, cortafue
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5776 , F 43, S 8, H M 94487, I/A 30 (29/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5776 , F 43, S 8, H M 94487, I/A 30 (29/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-28
- Otras modificaciones estatutarias: 1. MODIFICACION Y REFUNDICION TOTAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5776 , F 43, S 8, H M 94487, I/A 30 (29/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5776 , F 43, S 8, H M 94487, I/A 30 (29/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5776 , F 43, S 8, H M 94487, I/A 30 (29/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5776 , F 43, S 8, H M 94487, I/A 29 (10/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-241-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5776 , F 43, S 8, H M 94487, I/A 29 (10/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-241-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5776 , F 43, S 8, H M 94487, I/A 29 (10/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-241-28