ROBLES MANZANO SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ ELECTRODO 66 - NAVE 94
Municipio Rivas-Vaciamadrid
Provincia Madrid
Razón Social ROBLES MANZANO SL
CIF B87649315
Capital Social 3002.0 Euros
Actividad Fabricación de artículos cerámicos de uso doméstico y ornamental
Fecha de Constitución 01/10/2016
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ROBLES MANZANO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ROBLES MANZANO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Duro Muñoz Maria Del Mar | Administrador Unico | 17/04/2017 | 10/02/2021 |
Duro Muñoz Maria Del Mar | Liquidador | 10/02/2021 | 10/02/2021 |
Duro Muñoz Silvia Maria | Administrador Solidario | 05/10/2016 | 17/04/2017 |
Sanchez Cruz Maria Soledad | Administrador Solidario | 05/10/2016 | 17/04/2017 |
ACTOS BORME DE ROBLES MANZANO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35135 , F 194, S 8, H M 631873, I/A 4 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35135 , F 194, S 8, H M 631873, I/A 4 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35135 , F 194, S 8, H M 631873, I/A 4 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35135 , F 194, S 8, H M 631873, I/A 4 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-28
- C/ ELECTRODO 66 - NAVE 94 (RIVAS-VACIAMADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35135 , F 194, S 8, H M 631873, I/A 3 (05/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-132-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35135 , F 194, S 8, H M 631873, I/A 2 (17/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-78-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35135 , F 194, S 8, H M 631873, I/A 2 (17/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-78-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35135 , F 194, S 8, H M 631873, I/A 2 (17/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-78-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35135 , F 191, S 8, H M 631873, I/A 1 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-196-28
Dirección:C/ JOVELLANOS 48, LOCAL 4 (RIVAS-VACIAMADRID)
Comienzo de operaciones:01/10/16
Capital:3.002,00 Euros
Objeto social:Fabricación de artículos cerámicos de uso doméstico y ornamental. Compraventa de piezas de cerámica sin esmaltar. Organización de talleres de manualidades
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35135 , F 191, S 8, H M 631873, I/A 1 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-196-28