ROBELUAN INVERSIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Ciril Amorós, 57
Código Postal 46004
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social ROBELUAN INVERSIONES SL
CIF B97772016
Capital Social 142420.0 Euros
Fecha de Constitución 24/07/2006
Órgano Administración Administrador único
Propietario Gimeno Mondragon Hector Manuel
VINCULACIONES DE ROBELUAN INVERSIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ROBELUAN INVERSIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gimeno Eslava Alvaro | Apoderado | 30/09/2015 | 05/06/2019 |
Gimeno Mondragon Hector Manuel | Administrador Unico | 29/05/2019 | 05/06/2019 |
Gimeno Mondragon Hector Manuel | Socio Unico | 05/06/2019 | 05/06/2019 |
Gimeno Mondragon Hector Manuel | Liquidador Unico | 05/06/2019 | 05/06/2019 |
AGRO INMOBILIARIA SL | Secretario | 29/05/2019 | |
AGRO INMOBILIARIA SL | Consejero | 29/05/2019 | |
DOLZ Y SALA SL | Consejero | 29/05/2019 | |
Gimeno Eslava Alvaro | Consejero | 29/05/2019 | |
Gimeno Mondragon Hector Manuel | Presidente | 29/05/2019 | |
Gimeno Mondragon Hector Manuel | Consejero | 29/05/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ROBELUAN INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8532, L 5821, F 113, S 8, H V 116214, I/A 18 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-110-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8532, L 5821, F 113, S 8, H V 116214, I/A 18 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-110-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8532, L 5821, F 113, S 8, H V 116214, I/A 18 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-110-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8532, L 5821, F 113, S 8, H V 116214, I/A 18 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-110-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8532, L 5821, F 113, S 8, H V 116214, I/A 18 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-110-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8532, L 5821, F 113, S 8, H V 116214, I/A 18 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-110-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8532, L 5821, F 113, S 8, H V 116214, I/A 17 (29/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-105-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8532, L 5821, F 113, S 8, H V 116214, I/A 17 (29/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-105-46
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8532, L 5821, F 113, S 8, H V 116214, I/A 17 (29/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-105-46
- C/ CIRILO AMOROS 57 2 4 (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8532, L 5821, F 112, S 8, H V 116214, I/A 16 (19/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-184-46