ROBADOR-LOPEZ SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Menendez Pelayo, 21
Código Postal 41003
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social ROBADOR-LOPEZ SL
CIF B90069113
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 06/05/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario Robador Lopez Maria
VINCULACIONES DE ROBADOR-LOPEZ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ROBADOR-LOPEZ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Mora Ana Mercedes | Liquidador Unico | 08/02/2023 | 08/02/2023 |
Lopez Mora Ana Mercedes | Administrador Unico | 22/03/2022 | 08/02/2023 |
Robador Lopez Maria | Socio Unico | 08/02/2023 | 08/02/2023 |
Robador Rodriguez Antonio Fernando | Administrador Unico | 27/05/2013 | 22/03/2022 |
ACTOS BORME DE ROBADOR-LOPEZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5697 , F 182, S 8, H SE 97363, I/A 3 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-35-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5697 , F 182, S 8, H SE 97363, I/A 3 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-35-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5697 , F 182, S 8, H SE 97363, I/A 3 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-35-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5697 , F 182, S 8, H SE 97363, I/A 3 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-35-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5697 , F 182, S 8, H SE 97363, I/A 3 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-35-41
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5697 , F 182, S 8, H SE 97363, I/A 3 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-35-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5697 , F 182, S 8, H SE 97363, I/A 2 (22/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5697 , F 182, S 8, H SE 97363, I/A 2 (22/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5697 , F 180, S 8, H SE 97363, I/A 1 (27/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-106-41
Dirección:AVDA MENENDEZ Y PELAYO 21 - CODIGO POSTAL 41004 (SEVILLA)
Comienzo de operaciones:06/05/13
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:Estará constituido por: Tiene por objeto la adquisición, construcción, promoción, arrendamiento, tenencia, venta y administración de edificaciones, viviendas, locales de negocio, naves industriales y, en general, cualquier tipo de edificaciones de uso público o privado.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5697 , F 180, S 8, H SE 97363, I/A 1 (27/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-106-41