ROALBA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ibaizabal, 57
Código Postal 48960
Municipio Galdakao
Provincia Bizkaia
Razón Social ROALBA SL
CIF B08445124
Capital Social 6833282.82 Euros
Nombres Anteriores
- ROALBA SA
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Coca-cola European Parteners Iberia Sociedad Limit
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE ROALBA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ROALBA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguilera Ortega Jose Manuel | Apoderado | 23/12/2014 | 25/10/2023 |
Aguilera Ortega Jose Manuel | Apoderado | 27/07/2015 | 25/10/2023 |
Aguirregomezcorta Contreras Carlos | Apoderado | 07/07/2016 | 25/10/2023 |
Aguirregomezcorta Contreras Carlos | Apoderado | 04/11/2015 | 25/10/2023 |
Arteaga Dañobeitia Aitor | Apoderado | 23/12/2014 | 25/10/2023 |
Arteaga Dañobetia Aitor | Apoderado | 05/01/2015 | 25/10/2023 |
Ballesteros Gonzalez Alfredo | Apoderado | 04/11/2015 | 25/10/2023 |
Batet Serra Nuria | Apoderado | 27/07/2015 | 25/10/2023 |
Bercianos Donadio Christian Andres | Apoderado | 23/12/2014 | 25/10/2023 |
Capilla Perez De Tudela Maria Del Carmen | Apoderado | 23/12/2014 | 25/10/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ROALBA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5427 , F 158, S 8, H BI 63470, I/A 39 (25/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5427 , F 158, S 8, H BI 63470, I/A 39 (25/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5427 , F 102, S 8, H BI 63470, I/A 38 (29/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-127-48
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5427 , F 102, S 8, H BI 63470, I/A 37 (07/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5427 , F 102, S 8, H BI 63470, I/A 36 (16/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-48
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5427 , F 102, S 8, H BI 63470, I/A 35 (12/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-61-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5427 , F 101, S 8, H BI 63470, I/A 34 (24/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5427 , F 100, S 8, H BI 63470, I/A 33 (24/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5427 , F 100, S 8, H BI 63470, I/A 33 (24/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-48
Empresa: ROALBA SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5427 , F 68, S 8, H BI 63470, I/A 32 (10/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-200-48