ROAL MOTOR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Dolariaga, 2
Código Postal 48370
Municipio Bermeo
Provincia Bizkaia
Razón Social ROAL MOTOR SL
CIF B95807301
Capital Social 4600.0 Euros
Actividad Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros
Fecha de Constitución 15/05/2015
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Gonzalez Sanchez Roberto
Propietario Gonzalez Sanchez Roberto
VINCULACIONES DE ROAL MOTOR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ROAL MOTOR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Sanchez Roberto | Socio Unico | 04/06/2015 | 22/07/2021 |
Gonzalez Sanchez Roberto | Administrador Unico | 04/06/2015 | 22/07/2021 |
Lorda De Los Rios Maria Teresa | Apoderado | 04/06/2015 | 22/07/2021 |
ACTOS BORME DE ROAL MOTOR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5550 , F 21, S 8, H BI 66356, I/A 5 (22/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-146-48
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ROAL MOTOR SL
Nif:B95807301
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Cumplimiento de convenio
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE BILBAO
Juez / Ponente:MARCOS BERMUDEZ AVILA
Fecha de Resolución:12/01/2021
Número Procedimiento Concursal:3/2021
Datos Registrales:
Tomo:
5550
Libro:
0
Folio:
21
Hoja:
8-66356
Inscripción:
5
Fecha Inscripción22/07/2021
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5550 , F 21, S 8, H BI 66356, I/A 5 (22/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-146-48
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ROAL MOTOR SL
Nif:B95807301
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE BILBAO
Juez / Ponente:MARCOS BERMUDEZ AVILA
Fecha de Resolución:12/01/2021
Número Procedimiento Concursal:3/2021
Datos Registrales:
Tomo:
5550
Libro:
0
Folio:
21
Hoja:
8-66356
Inscripción:
5
Fecha Inscripción22/07/2021
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5550 , F 21, S 8, H BI 66356, I/A 5 (22/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-146-48
- C/ DOLORIAGA 2 BAJO A (BERMEO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5550 , F 21, S 8, H BI 66356, I/A 4 (17/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-141-48
- C/ SALINAS 4 - POLIGONO INDUSTRIAL LOS ALBARDIALES (ONTIGOLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1646 , F 13, S 8, H TO 39595, I/A 3 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-65-45
- C/ VENTORRILLO 2 (SESEÑA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1646 , F 12, S 8, H TO 39595, I/A 2 (22/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-45
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5550 , F 19, S 8, H BI 66356, I/A 2 (04/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5550 , F 17, S 8, H BI 66356, I/A 1 (04/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-48
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5550 , F 17, S 8, H BI 66356, I/A 1 (04/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-48
Dirección:C/ MATXITXAKO BIDEA Nº 9, PORTAL 3-2º DCHA. (BERMEO)
Comienzo de operaciones:15/05/15
Capital:4.600,00 Euros
Objeto social:Importación, exportación, compra y venta, distribución y comercialización de vehículos. Alquiler con o sin conductor de vehículos terrestres. Reparación de vehículos terrestres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5550 , F 17, S 8, H BI 66356, I/A 1 (04/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-48