ROA FARMA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Lodo, 15
Código Postal 37336
Municipio Huerta
Provincia Salamanca
Mapa Ver Mapa
Razón Social ROA FARMA SL
CIF B37506524
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de productos cosméticos e higiénicos en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 15/04/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario Rodriguez Gallego Maria Del Rosario
VINCULACIONES DE ROA FARMA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ROA FARMA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rey Martin Elizabeth | Administrador Unico | 30/07/2014 | 23/09/2019 |
Rodriguez Gallego Maria Del Rosario | Socio Unico | 05/05/2011 | 23/09/2019 |
Rodriguez Gallego Maria Del Rosario | Liquidador | 23/09/2019 | 23/09/2019 |
Rodriguez Gallego Maria Del Rosario | Administrador Unico | 05/05/2011 | 30/07/2014 |
ACTOS BORME DE ROA FARMA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 417 , F 183, S 8, H SA 13874, I/A 3 (23/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-191-37
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 417 , F 183, S 8, H SA 13874, I/A 3 (23/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-191-37
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 417 , F 183, S 8, H SA 13874, I/A 3 (23/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-191-37
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 417 , F 183, S 8, H SA 13874, I/A 3 (23/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-191-37
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 417 , F 183, S 8, H SA 13874, I/A 2 (30/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-37
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 417 , F 183, S 8, H SA 13874, I/A 2 (30/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-37
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 417 , F 181, S 8, H SA 13874, I/A 1 (05/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-95-37
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 417 , F 181, S 8, H SA 13874, I/A 1 (05/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-95-37
Dirección:C/ LODO 15 1º (HUERTA)
Comienzo de operaciones:15/04/11
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:el comercio al mayor y menor de productos de parafarmacia, ortopedia, cosmética farmacéutica, higiene, herboristeria y dietética
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 417 , F 181, S 8, H SA 13874, I/A 1 (05/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-95-37