RMN SAN ANTONIO SL - EXTINGUIDA
Dirección social ALAM de la Revilla Gregorio, 37
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social RMN SAN ANTONIO SL
CIF B48869069
Actividad Actividades de medicina especializada
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE RMN SAN ANTONIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RMN SAN ANTONIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garay Rodriguez Daniel | Apoderado | 13/04/2012 | 19/11/2021 |
Sarralde Carril Jesus Maria | Liquidador | 30/03/2021 | 19/11/2021 |
Gonzalez Ciriza Beatriz | Consejero | 12/08/2019 | 30/03/2021 |
Perez Ovejero Francisco Javier | Presidente | 12/08/2019 | 30/03/2021 |
Perez Ovejero Francisco Javier | Consejero | 12/08/2019 | 30/03/2021 |
Sarralde Carril Jesus Maria | Consejero | 12/08/2019 | 30/03/2021 |
Sarralde Carril Jesus Maria | Secretario | 12/08/2019 | 30/03/2021 |
Garay Rodriguez Daniel | Presidente | 13/04/2012 | 12/08/2019 |
Garay Rodriguez Daniel | Consejero | 13/04/2012 | 12/08/2019 |
Perez Ovejero Francisco Javier | Consejero | 13/04/2012 | 12/08/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RMN SAN ANTONIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3465 , F 110, S 8, H BI 17997, I/A 14 (19/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3465 , F 110, S 8, H BI 17997, I/A 14 (19/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3465 , F 110, S 8, H BI 17997, I/A 13 (30/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-65-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3465 , F 110, S 8, H BI 17997, I/A 13 (30/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-65-48
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3465 , F 110, S 8, H BI 17997, I/A 13 (30/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-65-48
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3465 , F 110, S 8, H BI 17997, I/A 12 (12/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-162-48
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3465 , F 110, S 8, H BI 17997, I/A 12 (12/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-162-48
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3465 , F 110, S 8, H BI 17997, I/A 11 (28/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-235-48
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3465 , F 110, S 8, H BI 17997, I/A 11 (28/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-235-48
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3465 , F 110, S 8, H BI 17997, I/A 11 (28/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-235-48