RMG CONNECT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 130
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social RMG CONNECT SL
CIF B58687021
Actividad Agencias de publicidad
Página Web www.rmgconnect.es
Nombres Anteriores
- RMG CONNECT SA
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE RMG CONNECT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RMG CONNECT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Atienza Jimenez Jara- Alejandra | Apoderado Solidario | 30/05/2016 | 17/02/2020 |
Barril Folguera Jordi | Secretario No Consejero | 10/01/2019 | 17/02/2020 |
Barril Folguera Jordi | Apoderado Solidario | 10/01/2019 | 17/02/2020 |
Barril Folguera Jordi | Apoderado Mancomunado | 10/01/2019 | 17/02/2020 |
Bosch Minguet Francisco Javier | Apoderado Solidario | 30/05/2016 | 17/02/2020 |
De La Nuez Magarzo Juan Manuel | Presidente | 10/01/2019 | 17/02/2020 |
De La Nuez Magarzo Juan Manuel | Consejero | 10/01/2019 | 17/02/2020 |
De La Nuez Magarzo Juan Manuel | Apoderado Solidario | 10/01/2019 | 17/02/2020 |
De La Nuez Magarzo Juan Manuel | Apoderado Mancomunado | 10/01/2019 | 17/02/2020 |
Diez Vergara Maitane | Secretario No Consejero | 24/04/2009 | 17/02/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RMG CONNECT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30812 , F 140, S 8, H M 374085, I/A 32 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-37-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30812 , F 140, S 8, H M 374085, I/A 32 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-37-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30812 , F 140, S 8, H M 374085, I/A 32 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-37-28
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30812 , F 140, S 8, H M 374085, I/A 32 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-37-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30812 , F 137, S 8, H M 374085, I/A 31 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30812 , F 137, S 8, H M 374085, I/A 31 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30812 , F 136, S 8, H M 374085, I/A 30 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADOS LOS ARTICULOS 17, 18 Y 19 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30812 , F 136, S 8, H M 374085, I/A 30 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-28
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30812 , F 136, S 8, H M 374085, I/A 30 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30812 , F 136, S 8, H M 374085, I/A 30 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-28