RM GRAN VIA GESTIO LABORAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ GRAN VIA DE JAUME I 14 - BAIXOS
Municipio Girona
Provincia Girona
Razón Social RM GRAN VIA GESTIO LABORAL SL
CIF B55047153
Capital Social 3200.0 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 29/07/2009
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE RM GRAN VIA GESTIO LABORAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RM GRAN VIA GESTIO LABORAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Albert Romaguera Canals | Presidente | 27/01/2014 | 17/12/2015 |
Albert Romaguera Canals | Consejero | 27/01/2014 | 17/12/2015 |
Marta Romaguera Colom | Secretario | 27/01/2014 | 17/12/2015 |
Marta Romaguera Colom | Consejero | 27/01/2014 | 17/12/2015 |
Narcis Ginesta Farreros | Consejero Delegado | 27/01/2014 | 17/12/2015 |
Narcis Ginesta Farreros | Consejero | 27/01/2014 | 17/12/2015 |
Narcis Ginesta Farreros | Apoderado | 09/10/2009 | 17/12/2015 |
Albert Romaguera Canals | Administrador Unico | 11/08/2009 | 27/01/2014 |
ACTOS BORME DE RM GRAN VIA GESTIO LABORAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2744 , F 180, S 8, H GI 48634, I/A 4 (17/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-245-17
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2744 , F 180, S 8, H GI 48634, I/A 4 (17/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-245-17
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2744 , F 180, S 8, H GI 48634, I/A 4 (17/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-245-17
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2744 , F 180, S 8, H GI 48634, I/A 3 (27/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-22-17
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2744 , F 180, S 8, H GI 48634, I/A 3 (27/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-22-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2744 , F 180, S 8, H GI 48634, I/A 3 (27/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-22-17
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-159-17
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-158-17
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2744 , F 180, S 8, H GI 48634, I/A 2 (09/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-202-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2744 , F 179, S 8, H GI 48634, I/A 1 (11/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-159-17