RIZUGARTE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Zugatzarte, 8
Código Postal 48930
Municipio Getxo
Provincia Bizkaia
Razón Social RIZUGARTE SL
CIF B95748224
Capital Social 1938870.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 27/12/2013
Nombres Anteriores
- RENTAS INMOBILIARIAS ZUGAZARTE SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Martinez Garcia Marta
VINCULACIONES DE RIZUGARTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RIZUGARTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Tricio Maria Soledad | Apoderado | 12/01/2011 | 24/02/2014 |
Martinez Garcia Alfredo | Administrador Solidario | 11/01/2011 | 24/02/2014 |
Martinez Garcia Marta | Administrador Unico | 24/02/2014 | 24/02/2014 |
Martinez Garcia Marta | Administrador Solidario | 11/01/2011 | 24/02/2014 |
Martinez Ubierna Jose Luis | Apoderado | 12/01/2011 | 24/02/2014 |
Garcia Tricio Maria Soledad | Administrador Solidario | 11/01/2011 | |
Martinez Ubierna Jose Luis | Administrador Solidario | 11/01/2011 |
ACTOS BORME DE RIZUGARTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 473 , F 116, S 8, H BI 5950,B , I/ 10 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-45-48
- Escision
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 473 , F 116, S 8, H BI 5950,B , I/ 10 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-45-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 473 , F 116, S 8, H BI 5950,B , I/ 10 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-45-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5439 , F 7, S 8, H BI 63776, I/A 1 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-45-48
Dirección:AVDA DE ZUGAZARTE 8 1& 1 (GETXO)
Comienzo de operaciones:27/12/13
Capital:1.938.870,00 Euros
Objeto social:Adquisición, tenencia, explotacion de fincas. Promoción, construcción, rehabilitación de obras
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5439 , F 7, S 8, H BI 63776, I/A 1 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-45-48
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-156-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 473 , F 115, S 8, H BI 5950,B , I/ 9 (12/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 473 , F 115, S 8, H BI 5950,B , I/ 8 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 473 , F 115, S 8, H BI 5950,B , I/ 8 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-48
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-204-48