RIZOS BAÑERES SL - EXTINGUIDA
Municipio Banyeres de Mariola
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social RIZOS BAÑERES SL
CIF B03081700
Actividad Preparación e hilado de fibras textiles
Página Web www.rizosbanyeres.com
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE RIZOS BAÑERES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RIZOS BAÑERES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Membrillas Gandul Eduardo | Administrador Unico | 16/05/2016 | 20/07/2018 |
Romero Bañon Virginia | Administrador Concursal | 18/07/2018 | 20/07/2018 |
Mora Ferre Juan | Administrador Unico | 16/05/2016 | |
Frances Puig Milagros | Apoderado Mancomunado | 03/09/2015 | |
Mora Ferre Angeles | Apoderado Mancomunado | 03/09/2015 | |
Frances Puig Milagros | Apoderado | 13/08/2015 | |
Mora Frances Milagro | Apoderado | 13/08/2015 |
ACTOS BORME DE RIZOS BAÑERES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1645 , F 169, S 8, H A 21511, I/A 15 (20/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-144-03
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE ALICANTE
Juez / Ponente:SALVADOR CALERO GARCIA
Fecha de Resolución:31/05/2016
Número Procedimiento Concursal:859/2015
Datos Registrales:
Tomo:
1645
Libro:
0
Folio:
169
Hoja:
8-21511
Inscripción:
15
Fecha Inscripción20/07/2018
Registro:Registro Mercantil de Alicante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1645 , F 169, S 8, H A 21511, I/A 15 (20/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-144-03
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:RIZOS BAÑERES SL
Nif:B03081700
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Cumplimiento de convenio
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE ALICANTE
Juez / Ponente:SALVADOR CALERO GARCIA
Fecha de Resolución:26/01/2018
Número Procedimiento Concursal:859/2015
Datos Registrales:
Tomo:
1645
Libro:
0
Folio:
169
Hoja:
8-21511
Inscripción:
15
Fecha Inscripción20/07/2018
Registro:Registro Mercantil de Alicante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1645 , F 169, S 8, H A 21511, I/A 15 (20/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-144-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1645 , F 169, S 8, H A 21511, I/A 15 (20/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-144-03
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:RIZOS BAÑERES SL
Nif:B03081700
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Romero Bañon Virginia
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE ALICANTE
Juez / Ponente:SALVADOR CALERO GARCIA
Fecha de Resolución:31/05/2016
Número Procedimiento Concursal:859/2015
Datos Registrales:
Tomo:
1645
Libro:
0
Folio:
141
Hoja:
8-21511
Inscripción:
14
Fecha Inscripción18/07/2018
Registro:Registro Mercantil de Alicante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1645 , F 141, S 8, H A 21511, I/A 14 (18/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-142-03
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:RIZOS BAÑERES SL
Nif:B03081700
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE ALICANTE
Juez / Ponente:SALVADOR CALERO GARCIA
Fecha de Resolución:31/05/2016
Número Procedimiento Concursal:859/2015
Datos Registrales:
Tomo:
1645
Libro:
0
Folio:
141
Hoja:
8-21511
Inscripción:
14
Fecha Inscripción18/07/2018
Registro:Registro Mercantil de Alicante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1645 , F 141, S 8, H A 21511, I/A 14 (18/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-142-03
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:RIZOS BAÑERES SL
Nif:B03081700
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE ALICANTE
Juez / Ponente:SALVADOR CALERO GARCIA
Fecha de Resolución:31/05/2016
Número Procedimiento Concursal:859/2015
Datos Registrales:
Tomo:
1645
Libro:
0
Folio:
141
Hoja:
8-21511
Inscripción:
14
Fecha Inscripción18/07/2018
Registro:Registro Mercantil de Alicante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1645 , F 141, S 8, H A 21511, I/A 14 (18/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-142-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1645 , F 141, S 8, H A 21511, I/A 13 (16/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-97-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1645 , F 141, S 8, H A 21511, I/A 13 (16/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-97-03
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1645 , F 141, S 8, H A 21511, I/A 12 (03/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-173-03