RIVERA SOLUCIONS BCN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Consell de Cent, 413
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social RIVERA SOLUCIONS BCN SL
CIF B63305700
Fecha de Constitución 08/10/2003
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE RIVERA SOLUCIONS BCN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RIVERA SOLUCIONS BCN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez De Rivera Serra Maria Angeles | Liquidador | 08/06/2023 | 08/06/2023 |
Gonzalez De Rivera Serra Maria Angeles | Administrador Unico | 16/06/2020 | 08/06/2023 |
Riera Ortiz Carme | Administrador Unico | 20/01/2009 | 16/06/2020 |
Gonzalez De Rivera Serra Lluis | Administrador Unico | 20/01/2009 |
ACTOS BORME DE RIVERA SOLUCIONS BCN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35928 , F 146, S 8, H B 271451, I/A 8 (08/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-114-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35928 , F 146, S 8, H B 271451, I/A 8 (08/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-114-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35928 , F 146, S 8, H B 271451, I/A 8 (08/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-114-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35928 , F 145, S 8, H B 271451, I/A 6 (16/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-120-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35928 , F 145, S 8, H B 271451, I/A 6 (16/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-120-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-210-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-204-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35928 , F 145, S 8, H B 271451, I/A 5 (20/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-19-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35928 , F 145, S 8, H B 271451, I/A 5 (20/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-19-08