ROCKSPRING NPS REAL ESTATE FINANCE SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Nanclares de Oca, 1
Código Postal 28022
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ROCKSPRING NPS REAL ESTATE FINANCE SPAIN SL
CIF B85993038
Capital Social 3006.0 Euros
Fecha de Constitución 01/07/2010
Nombres Anteriores
- RIVER BOW INVESTMENTS SL
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario Witp Holdings Bv
VINCULACIONES DE ROCKSPRING NPS REAL ESTATE FINANCE SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ROCKSPRING NPS REAL ESTATE FINANCE SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUXADI CONTABLES & CONSULTORES SA | Apoderado | 14/10/2010 | 02/09/2020 |
BLUESEAT TRUST SERVICES SPAIN SL | Liquidador | 02/09/2020 | 02/09/2020 |
Salamanca Carrasco Victor Marcelino | Apoderado Solidario | 30/11/2012 | 02/09/2020 |
Salamanca Carrasco Victor Marcelino | Consejero | 14/10/2010 | 02/09/2020 |
Salamanca Carrasco Victor Marcelino | Apoderado | 03/11/2010 | 02/09/2020 |
SALAMANCA CUEVAS MARIA LORENA | Secretario | 14/10/2010 | 02/09/2020 |
Salamanca Cuevas Victor | Representante | 02/09/2020 | 02/09/2020 |
Salamanca Cuevas Victor | Apoderado Solidario | 30/11/2012 | 02/09/2020 |
Salamanca Cuevas Victor | Presidente | 14/10/2010 | 02/09/2020 |
Salamanca Cuevas Victor | Consejero | 14/10/2010 | 02/09/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ROCKSPRING NPS REAL ESTATE FINANCE SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27610 , F 186, S 8, H M 497560, I/A 9 (02/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-175-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27610 , F 186, S 8, H M 497560, I/A 9 (02/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-175-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27610 , F 186, S 8, H M 497560, I/A 9 (02/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-175-28
Consejero Delegado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27610 , F 186, S 8, H M 497560, I/A 9 (02/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-175-28
- C/ NANCLARES DE OCA 1B (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27610 , F 185, S 8, H M 497560, I/A 8 (03/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-28
Consejero Delegado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27610 , F 185, S 8, H M 497560, I/A 7 (03/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-28
Consejero Delegado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27610 , F 185, S 8, H M 497560, I/A 7 (03/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27610 , F 185, S 8, H M 497560, I/A 6 (30/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-28
- EL SOCIO UNICO HA CAMBIADO LA DENOMINACION POR LA DE ROCKSPRING NPS EUROPEAN PROPERTY HOLDING B.V.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27610 , F 184, S 8, H M 497560, I/A 5 (02/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-50-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27610 , F 184, S 8, H M 497560, I/A 4 (03/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-219-28