RISERFRI SL - EXTINGUIDA
Provincia La Rioja
Razón Social RISERFRI SL
CIF B26346247
Capital Social 2600000.0 Euros
Actividad Depósito y almacenamiento
Fecha de Constitución 21/02/2003
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Cervera Gracia Antonio
VINCULACIONES DE RISERFRI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RISERFRI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alcalde Paniego Isabel | Apoderado Mancomunado | 12/02/2009 | 09/10/2015 |
Aristondo Formoso Iban | Apoderado Mancomunado | 12/02/2009 | 09/10/2015 |
Cervera Gracia Antonio | Presidente | 31/08/2011 | 09/10/2015 |
EURO PARK SL | Consejero | 16/09/2014 | 09/10/2015 |
Navarro Serrano Jorge | Apoderado | 09/01/2014 | 09/10/2015 |
CATALANA OBRAS Y SERVICIOS SA | Consejero | 16/09/2014 | |
Pascual Navarra David Antonio | Consejero Delegado Solidario | 01/09/2012 | |
Pascual Navarra David Antonio | Consejero | 01/09/2012 | |
Galan Campo Angel | Consejero | 31/08/2011 |
ACTOS BORME DE RISERFRI SL
- CANCELADOS los asientos de la sociedad conforme a lo dispuesto en el artículo 233.2 RRM, al haber sido absorbida por la mercantil CASERFRI S.L., inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 688 , F 3, S 8, H LO 8643, I/A 21 (02/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-215-26
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 536 , F 117, S 8, H LO 8643, I/A1.not (09/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-203-26
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 536 , F 117, S 8, H LO 8643, I/A1.not (09/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-203-26
- Cerrada provisionalmente la hoja registral conforme a lo previsto en el artículo 231.3 del Reglamento del Registro Mercantil al ser absorbida por la sociedad Caserfri SL, con el CIF B09357203 en el Registro Mercantil de Zaragoza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 536 , F 117, S 8, H LO 8643, I/A1.not (09/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-203-26
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 536 , F 125, S 8, H LO 8643, I/A 20 (16/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-183-26
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 536 , F 125, S 8, H LO 8643, I/A 20 (16/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-183-26
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 536 , F 125, S 8, H LO 8643, I/A 19 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-10-26
Capital Anterior: | 600.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 2.000.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.600.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 333,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 536 , F 125, S 8, H LO 8643, I/A 18 (27/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-167-26
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: Artículo 21º.- El ejercicio social comenzará el primero de noviembre y terminará el día treinta y uno de octubre del año siguiente, a excepción del ejercicio de dos mil doce, que dio comienzo el uno de enero de dos mil doce y finalizará el treinta y uno de octubre de dos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 536 , F 125, S 8, H LO 8643, I/A 17 (26/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-215-26
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 536 , F 124, S 8, H LO 8643, I/A 16 (01/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-176-26