RIPOLL GESTION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Primat Reig, 76
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social RIPOLL GESTION SL
CIF B96608674
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE RIPOLL GESTION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RIPOLL GESTION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ripoll Orts Alejandro | Administrador Unico | 06/08/2018 | 11/01/2021 |
Orts Perez Elvira | Administrador Solidario | 07/02/2014 | 06/08/2018 |
Ripoll Orts Alejandro | Administrador Solidario | 07/02/2014 | 06/08/2018 |
Orts Perez Elvira | Consejero | 07/02/2014 | |
Ripoll Carbonell Francisco | Consejero | 07/02/2014 | |
Ripoll Orts Alejandro | Presidente | 07/02/2014 | |
Ripoll Orts Alejandro | Consejero Delegado | 07/02/2014 | |
Ripoll Orts Alejandro | Consejero | 07/02/2014 | |
Ripoll Orts Francisco | Secretario | 07/02/2014 |
ACTOS BORME DE RIPOLL GESTION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5704, L 3011, F 82, S 8, H V 52447, I/A 8 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5704, L 3011, F 82, S 8, H V 52447, I/A 8 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5704, L 3011, F 82, S 8, H V 52447, I/A 8 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5704, L 3011, F 82, S 8, H V 52447, I/A 7 (06/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-155-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5704, L 3011, F 82, S 8, H V 52447, I/A 7 (06/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-155-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5704, L 3011, F 82, S 8, H V 52447, I/A 7 (06/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-155-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5704, L 3011, F 82, S 8, H V 52447, I/A 6 (07/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-31-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5704, L 3011, F 82, S 8, H V 52447, I/A 6 (07/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-31-46
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5704, L 3011, F 82, S 8, H V 52447, I/A 6 (07/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-31-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-143-46