RIPOD SPV 2021 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Francisco de Goya, 6
Código Postal 28016
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social RIPOD SPV 2021 SL
CIF B06799555
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 20/05/2021
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario PFE SPAIN HOLDING 1 SL
VINCULACIONES DE RIPOD SPV 2021 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RIPOD SPV 2021 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Collado Oscar | Administrador Mancomunado | 30/08/2021 | 28/01/2022 |
Hidalgo Garcia Manuel | Administrador Mancomunado | 30/08/2021 | 28/01/2022 |
PFE SPAIN HOLDING 1 SL | Socio Unico | 24/08/2021 | 28/01/2022 |
Garcia Collado Oscar | Administrador Solidario | 08/06/2021 | 30/08/2021 |
Rumbao Real Jose Luis | Administrador Solidario | 08/06/2021 | 30/08/2021 |
AD IBERIA MANAGEMENT SL | Socio Unico | 08/06/2021 | 24/08/2021 |
ACTOS BORME DE RIPOD SPV 2021 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42060 , F 193, S 8, H M 744737, I/A 4 (28/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-24-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42060 , F 193, S 8, H M 744737, I/A 4 (28/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-24-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42060 , F 192, S 8, H M 744737, I/A 3 (30/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-171-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42060 , F 192, S 8, H M 744737, I/A 3 (30/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-171-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42060 , F 192, S 8, H M 744737, I/A 3 (30/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-171-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42060 , F 192, S 8, H M 744737, I/A 2 (24/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-167-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42060 , F 190, S 8, H M 744737, I/A 1 (08/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-112-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42060 , F 190, S 8, H M 744737, I/A 1 (08/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-112-28
Dirección:C/ DE GOYA NUMERO 6,2ª PLANTA 28001 (MADRID)
Comienzo de operaciones:20/05/21
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Actividades de las sociedades holding
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42060 , F 190, S 8, H M 744737, I/A 1 (08/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-112-28