RIOZAR PROMOCIONES SA - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Mercadal, 38
Código Postal 26500
Municipio Calahorra
Provincia La Rioja
Razón Social RIOZAR PROMOCIONES SA
CIF A26311753
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE RIOZAR PROMOCIONES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RIOZAR PROMOCIONES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Loriente Ariza Miguel Angel Antonio | Presidente | 25/05/2009 | 14/11/2013 |
Loriente Ariza Miguel Angel Antonio | Consejero Delegado Mancomunado | 25/05/2009 | 14/11/2013 |
Loriente Ariza Miguel Angel Antonio | Consejero | 25/05/2009 | 14/11/2013 |
Martinez Villoslada Alberto | Consejero Delegado Mancomunado | 25/05/2009 | 14/11/2013 |
Martinez Villoslada Alberto | Consejero | 25/05/2009 | 14/11/2013 |
Martinez Villoslada Jose Ignacio | Secretario | 25/05/2009 | 14/11/2013 |
Martinez Villoslada Jose Ignacio | Consejero Delegado Mancomunado | 25/05/2009 | 14/11/2013 |
Martinez Villoslada Jose Ignacio | Consejero | 25/05/2009 | 14/11/2013 |
Martinez Villoslada Luis | Liquidador | 14/11/2013 | 14/11/2013 |
Pasarin Rua Francisco Vicente | Consejero Delegado Mancomunado | 25/05/2009 | 14/11/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RIOZAR PROMOCIONES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 480 , F 157, S 8, H LO 7291, I/A 8 (14/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-223-26
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 480 , F 157, S 8, H LO 7291, I/A 8 (14/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-223-26
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 480 , F 157, S 8, H LO 7291, I/A 8 (14/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-223-26
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 480 , F 157, S 8, H LO 7291, I/A 8 (14/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-223-26
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-193-26
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-27-26
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2009)
CVE: BORME-B-2009-118-26
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2009)
CVE: BORME-B-2009-118-26
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 480 , F 157, S 8, H LO 7291, I/A 7 (25/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-103-26
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 480 , F 157, S 8, H LO 7291, I/A 7 (25/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-103-26