RIOLINDO SL - EXTINGUIDA
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social RIOLINDO SL
CIF B97077382
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE RIOLINDO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RIOLINDO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Quesada Soriano Jose Luis | Apoderado | 05/03/2012 | 27/12/2016 |
De Quesada Soriano Monica Barbara | Consejero Delegado Mancomunado | 05/03/2012 | 27/12/2016 |
Soriano Cuñat Carmen | Consejero Delegado Mancomunado | 05/03/2012 | 27/12/2016 |
De Quesada Soriano Jose Luis | Consejero Delegado | 05/03/2012 | |
De Quesada Soriano Jose Luis | Consejero | 05/03/2012 |
ACTOS BORME DE RIOLINDO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6968, L 4271, F 115, S 8, H V 78997, I/A 5 (27/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-2-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6968, L 4271, F 115, S 8, H V 78997, I/A 5 (27/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-2-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6968, L 4271, F 115, S 8, H V 78997, I/A 4 (05/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-46
Consejero Delegado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6968, L 4271, F 115, S 8, H V 78997, I/A 3 (05/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-46
Consejero Delegado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6968, L 4271, F 115, S 8, H V 78997, I/A 3 (05/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-170-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-183-46
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-168-46