RIOJAMOLDE SAL - EXTINGUIDA
Municipio Logroño
Provincia La Rioja
Razón Social RIOJAMOLDE SAL
CIF A26204461
Actividad Construcción de edificios residenciales
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE RIOJAMOLDE SAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RIOJAMOLDE SAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aparicio Ortigosa Santiago | Apoderado | 15/12/2009 | 09/05/2011 |
Lopez Corzana Jaime | Administrador Solidario | 03/08/2010 | 09/05/2011 |
Valpuesta Garcia Pedro Luis | Liquidador | 09/05/2011 | 09/05/2011 |
Valpuesta Garcia Pedro Luis | Administrador Solidario | 03/08/2010 | 09/05/2011 |
ACTOS BORME DE RIOJAMOLDE SAL
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-125-26
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 344 , F 102, S 8, H LO 3523, I/A 10 (09/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-94-26
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 344 , F 102, S 8, H LO 3523, I/A 10 (09/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-94-26
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 344 , F 102, S 8, H LO 3523, I/A 10 (09/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-94-26
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 344 , F 102, S 8, H LO 3523, I/A 10 (09/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-94-26
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-195-26
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 344 , F 102, S 8, H LO 3523, I/A 9 (03/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-154-26
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 344 , F 101, S 8, H LO 3523, I/A 8 (15/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-245-26
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2009)
CVE: BORME-B-2009-192-26