RIOFRIO HOLIDAYS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Granada, S/N
Código Postal 18300
Municipio Loja
Provincia Granada
Mapa Ver Mapa
Razón Social RIOFRIO HOLIDAYS SL
CIF B93100592
Capital Social 3300.0 Euros
Actividad Gestión de instalaciones deportivas
Fecha de Constitución 17/12/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario Richards Melvyn Patrick
VINCULACIONES DE RIOFRIO HOLIDAYS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RIOFRIO HOLIDAYS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Pedregosa Manuel | Apoderado | 09/05/2013 | 19/10/2022 |
Melvyn Patrick Richards | Administrador Unico | 19/10/2022 | |
Melvyn Patrick Richards | Liquidador | 19/10/2022 | 19/10/2022 |
Richards Melvyn Patrick | Administrador Unico | 14/01/2011 | 19/10/2022 |
Richards Melvyn Patrick | Socio Unico | 14/01/2011 | 19/10/2022 |
ACTOS BORME DE RIOFRIO HOLIDAYS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1491 , F 150, S 8, H GR 43172, I/A 4 (19/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-205-18
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1491 , F 150, S 8, H GR 43172, I/A 4 (19/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-205-18
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1491 , F 150, S 8, H GR 43172, I/A 4 (19/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-205-18
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1491 , F 150, S 8, H GR 43172, I/A 4 (19/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-205-18
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1491 , F 150, S 8, H GR 43172, I/A 3 (09/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-91-18
- C/ GRANADA S/N - PLANTA BAJA - EDIFICIO GRANADA "G (LOJA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1491 , F 150, S 8, H GR 43172, I/A 2 (08/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-90-18
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-154-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4836, L 3744, F 107, S 8, H MA107686, I/A 1 (14/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-17-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4836, L 3744, F 107, S 8, H MA107686, I/A 1 (14/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-17-29
Dirección:C/ 28 DE FEBRERO 14 (ANTEQUERA)
Comienzo de operaciones:17/12/11
Capital:3.300,00 Euros
Objeto social:Servicios educativos, deportivos, sanitarios, de ocio y entretenimiento
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4836, L 3744, F 107, S 8, H MA107686, I/A 1 (14/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-17-29