RIO VERDE DE PLANTACIONES AGRICOLAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social LUGAR PARAMOS-GUILLAREI S/N
Municipio Tui
Provincia Pontevedra
Razón Social RIO VERDE DE PLANTACIONES AGRICOLAS SL
CIF B36262657
Capital Social 28860.0 Euros
Fecha de Constitución 09/11/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario FAON PARTICIPACIONES SL
VINCULACIONES DE RIO VERDE DE PLANTACIONES AGRICOLAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RIO VERDE DE PLANTACIONES AGRICOLAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cal Alvarez Aurelio | Administrador Unico | 07/02/2012 | 13/04/2012 |
FAON PARTICIPACIONES SL | Socio único | 13/04/2012 | |
FAON PARTICIPACIONES SL | Socio Unico | 05/03/2012 | 13/04/2012 |
ACTOS BORME DE RIO VERDE DE PLANTACIONES AGRICOLAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3768, L 3768, F 112, S 8, H PO 52563, I/A D1 (13/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-79-36
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3768, L 3768, F 112, S 8, H PO 52563, I/A D1 (13/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-79-36
Administrador Unico
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3768, L 3768, F 112, S 8, H PO 52563, I/A D1 (13/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-79-36
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3768, L 3768, F 112, S 8, H PO 52563, I/A 2 (05/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-36
- Se constituye la sociedad RIO VERDE DE PLANTACIONES AGRICOLAS, S.L. como resultado de la transformación de la sociedad RIO VERDE, S.A.T. Nº 939 del XUGA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3768, L 3768, F 110, S 8, H PO 52563, I/A 1 (07/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-35-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3768, L 3768, F 110, S 8, H PO 52563, I/A 1 (07/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-35-36
Dirección:LUGAR PARAMOS-GUILLAREI S/N (TUI)
Comienzo de operaciones:09/11/11
Capital:28.860,00 Euros
Objeto social:LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PLANTA DE VIVERO Y PRODUCTOS AGRICOLAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3768, L 3768, F 110, S 8, H PO 52563, I/A 1 (07/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-35-36