RIO CINCO SL - EXTINGUIDA
Razón Social RIO CINCO SL
CIF B13226766
Capital Social 152539.81 Euros
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE RIO CINCO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RIO CINCO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Palomares Corta German | Administrador Solidario | 25/11/2019 | 06/02/2024 |
Palomares Corta German | Liquidador Solidario | 06/02/2024 | 06/02/2024 |
Perez Baño Javier | Administrador Solidario | 25/11/2019 | 06/02/2024 |
Perez Baño Javier | Liquidador Solidario | 06/02/2024 | 06/02/2024 |
Palomares Dominguez Nicolas | Administrador Mancomunado | 25/11/2019 | |
Perez Baños Javier | Administrador Mancomunado | 25/11/2019 |
ACTOS BORME DE RIO CINCO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 297 , F 128, S 8, H CR 5718, I/A 8 (06/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-31-13
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 297 , F 128, S 8, H CR 5718, I/A 8 (06/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-31-13
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 297 , F 128, S 8, H CR 5718, I/A 8 (06/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-31-13
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 297 , F 128, S 8, H CR 5718, I/A 8 (06/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-31-13
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 297 , F 128, S 8, H CR 5718, I/A 8 (06/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-31-13
Capital Anterior: | 3.606,00 | Euros |
Aumento de capital: | 148.933,81 | Euros |
Capital Actual: | 152.539,81 | Euros |
Porcentaje: | 4.130,17 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 297 , F 128, S 8, H CR 5718, I/A 7 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-31-13
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 297 , F 128, S 8, H CR 5718, I/A 6 (25/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-13
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 297 , F 128, S 8, H CR 5718, I/A 6 (25/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-13
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 297 , F 128, S 8, H CR 5718, I/A 6 (25/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-13
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-204-13