RINGO HOLDING HOLANDA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Sor Carmen Mendez, 9
Código Postal 04630
Municipio Garrucha
Provincia Almería
Razón Social RINGO HOLDING HOLANDA SL
CIF B04695813
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Fabricación de maquinaria para las industrias extractivas y de la construcción
Fecha de Constitución 12/04/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario Martina Pouwels Maria Gerarda
VINCULACIONES DE RINGO HOLDING HOLANDA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RINGO HOLDING HOLANDA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martina Pouwels Maria Gerarda | Liquidador | 20/11/2018 | 20/11/2018 |
Martina Pouwels Maria Gerarda | Socio Unico | 28/04/2010 | 20/11/2018 |
Martina Pouwels Maria Gerarda | Administrador Unico | 28/04/2010 | 20/11/2018 |
Van Ginderachter De Rijck Linda Francine | Apoderado | 28/04/2010 | 20/11/2018 |
ACTOS BORME DE RINGO HOLDING HOLANDA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1377 , F 87, S 8, H AL 36127, I/A 2 (20/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-229-04
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1377 , F 87, S 8, H AL 36127, I/A 2 (20/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-229-04
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1377 , F 87, S 8, H AL 36127, I/A 2 (20/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-229-04
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1377 , F 87, S 8, H AL 36127, I/A 2 (20/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-229-04
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1377 , F 8, S 8, H AL 36127, I/A 1n (19/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-04
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1377 , F 85, S 8, H AL 36127, I/A 1m (19/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-185-04
Administrador Unico
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1377 , F 85, S 8, H AL 36127, I/A 1 (28/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-87-04
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1377 , F 85, S 8, H AL 36127, I/A 1 (28/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-87-04
Dirección:C/ SOR CARMEN MENDEZ 9 2 1 (GARRUCHA)
Comienzo de operaciones:12/04/10
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:La realización de actividades dedicadas a la construcción. Comercializacion, fabricación, transformación, alquiler, compra y venta de suministros industriales y maquinaria para la construcción
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1377 , F 85, S 8, H AL 36127, I/A 1 (28/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-87-04