RINCKER INVEST SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Juan Carlos I, 24
Código Postal 18690
Municipio Almuñécar
Provincia Granada
Razón Social RINCKER INVEST SL
CIF B92973486
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 26/11/2008
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Gert P. Holding Aps
VINCULACIONES DE RINCKER INVEST SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RINCKER INVEST SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gert P. Holding Aps | Socio Unico | 30/12/2008 | 01/12/2017 |
Petersen Gert Ejvin | Administrador Solidario | 30/12/2008 | 01/12/2017 |
Petersen Gert Ejvin | Liquidador | 01/12/2017 | 01/12/2017 |
Royen Andrea Monique | Administrador Solidario | 21/12/2016 | 01/12/2017 |
Tofterup Kurt | Administrador Solidario | 30/12/2008 | 21/12/2016 |
ACTOS BORME DE RINCKER INVEST SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1613 , F 180, S 8, H GR 49538, I/A 3 (01/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-18
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1613 , F 180, S 8, H GR 49538, I/A 3 (01/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-18
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1613 , F 180, S 8, H GR 49538, I/A 3 (01/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-18
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1613 , F 180, S 8, H GR 49538, I/A 3 (01/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-18
- AVDA JUAN CARLOS I 24-BAJO (ALMUÑECAR)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1613 , F 180, S 8, H GR 49538, I/A 2 (22/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-18
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4596, L 3504, F 118, S 8, H MA 99862, I/A 2 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4596, L 3504, F 118, S 8, H MA 99862, I/A 2 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4596, L 3504, F 115, S 8, H MA 99862, I/A 1 (30/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-15-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4596, L 3504, F 115, S 8, H MA 99862, I/A 1 (30/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-15-29
Dirección:AVDA MATIAS SAENZ DE TEJADA S/N - EDF. FUENGIROLA (FUENGIROLA)
Comienzo de operaciones:26/11/08
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:LA COMPRA, VENTA, ALQUILER, ADMINISTRACION Y GESTION DE TODA CLASE DE FINCAS RUSTICAS O URBANAS E INTERMEDIACION.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4596, L 3504, F 115, S 8, H MA 99862, I/A 1 (30/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-15-29