RILLOCOR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pg La Riera, 104
Código Postal 08329
Municipio Teià
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social RILLOCOR SL
CIF B65278814
Capital Social 19968.0 Euros
Fecha de Constitución 19/02/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE RILLOCOR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RILLOCOR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Buch Recasens Nuria | Administrador Unico | 14/02/2018 | 01/02/2023 |
Buch Recasens Nuria | Liquidador | 01/02/2023 | 01/02/2023 |
Bosch Rodoreda Josep | Administrador Unico | 16/12/2015 | 14/02/2018 |
Bosch Rodoreda Josep | Administrador Unico | 23/04/2010 | 16/12/2015 |
ACTOS BORME DE RILLOCOR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41851 , F 20, S 8, H B 399238, I/A 5 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41851 , F 20, S 8, H B 399238, I/A 5 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41851 , F 20, S 8, H B 399238, I/A 5 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 24 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. PLAZO DE DURACION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41851 , F 20, S 8, H B 399238, I/A 4 (14/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-38-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41851 , F 20, S 8, H B 399238, I/A 4 (14/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-38-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41851 , F 20, S 8, H B 399238, I/A 4 (14/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-38-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41851 , F 19, S 8, H B 399238, I/A 3 (16/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-245-08
- PS LA RIERA Num.104 (TEIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41851 , F 19, S 8, H B 399238, I/A 2 (03/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-155-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41851 , F 16, S 8, H B 399238, I/A 1 (23/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-83-08