RIGEN SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Santiago Bernabeu, 6
Código Postal 28036
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social RIGEN SA
CIF A28472793
Actividad Intermediarios del comercio de maquinaria, equipo industrial, embarcaciones y aeronaves
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE RIGEN SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RIGEN SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De La Rocha De La Torre Paula | Liquidador | 20/03/2015 | 20/03/2015 |
De La Rocha De La Torre Paula | Apoderado | 11/12/2009 | 20/03/2015 |
De La Rocha De La Torre Pilar | Secretario | 04/10/2010 | 20/03/2015 |
De La Rocha Suanzes Francisco | Presidente | 04/10/2010 | 20/03/2015 |
De La Rocha Suanzes Francisco | Consejero Delegado | 04/10/2010 | 20/03/2015 |
De La Rocha Suanzes Francisco | Consejero | 04/10/2010 | 20/03/2015 |
De La Rocha Suanzes Ignacio | Vicepresidente | 04/10/2010 | 20/03/2015 |
De La Rocha Suanzes Ignacio | Consejero | 04/10/2010 | 20/03/2015 |
De La Rocha Suanzes Jesus | Consejero | 04/10/2010 | 20/03/2015 |
ACTOS BORME DE RIGEN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2149 , F 55, S 8, H M 38021, I/A 19 (20/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-63-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2149 , F 55, S 8, H M 38021, I/A 19 (20/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-63-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2149 , F 55, S 8, H M 38021, I/A 19 (20/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-63-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2149 , F 55, S 8, H M 38021, I/A 19 (20/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-63-28
- C/ SANTIAGO BERNABEU 6 Esc.1 2º 4 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2149 , F 55, S 8, H M 38021, I/A 18 (04/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-74-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2149 , F 55, S 8, H M 38021, I/A 18 (04/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-74-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-201-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2149 , F 54, S 8, H M 38021, I/A 17 (04/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-199-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2009-245-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2149 , F 53, S 8, H M 38021, I/A 16 (11/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-244-28