RIDER CARS LOW COST SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Arrope, 1
Código Postal 28850
Municipio Torrejón de Ardoz
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social RIDER CARS LOW COST SL
CIF B88486337
Capital Social 3010.0 Euros
Fecha de Constitución 27/09/2019
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE RIDER CARS LOW COST SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RIDER CARS LOW COST SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alava Mendoza Erika-janeth | Administrador Solidario | 25/08/2020 | 30/05/2024 |
Alava Mendoza Erika-janeth | Liquidador Solidario | 30/05/2024 | 30/05/2024 |
Hermosa Arcos Abraham | Administrador Solidario | 25/08/2020 | 30/05/2024 |
Hermosa Arcos Abrahan | Administrador Solidario | 30/05/2024 | |
Hermosa Arcos Abrahan | Liquidador Solidario | 30/05/2024 | 30/05/2024 |
Bernabe Gonzalez Jorge | Socio Unico | 07/10/2019 | 25/08/2020 |
Bernabe Gonzalez Jorge | Administrador Unico | 07/10/2019 | 25/08/2020 |
ACTOS BORME DE RIDER CARS LOW COST SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 705035, I/A 3 (30/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 705035, I/A 3 (30/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 705035, I/A 3 (30/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 705035, I/A 3 (30/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-28
- C/ ARROPE 1-A 4º C (TORREJON DE ARDOZ)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39678 , F 40, S 8, H M 705035, I/A 2 (25/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-169-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39678 , F 40, S 8, H M 705035, I/A 2 (25/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-169-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39678 , F 40, S 8, H M 705035, I/A 2 (25/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-169-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39678 , F 40, S 8, H M 705035, I/A 2 (25/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-169-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39678 , F 40, S 8, H M 705035, I/A 2 (25/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-169-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39678 , F 38, S 8, H M 705035, I/A 1 (07/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-197-28