RIDER CANARIAS GR SA - EXTINGUIDA
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social RIDER CANARIAS GR SA
CIF A38494761
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE RIDER CANARIAS GR SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RIDER CANARIAS GR SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aldea Lorente Ana | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/09/2011 | 13/11/2019 |
Arbelo Rodriguez Maria Dolores | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/07/2012 | 13/11/2019 |
Arbelo Rodriguez Maria Dolores | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/09/2011 | 13/11/2019 |
Arbelo Rodriguez Maria Dolores | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/07/2013 | 13/11/2019 |
Aurteneche Pildain Martin | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/09/2011 | 13/11/2019 |
Batista Ramos Magdalena | Apoderado Solidario | 15/07/2010 | 13/11/2019 |
Blanc Wendt Silvia | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/09/2011 | 13/11/2019 |
Buque Martinez Ibon | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/09/2011 | 13/11/2019 |
Calbet Fabregat Joan Marc | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/09/2011 | 13/11/2019 |
Cologan Machado Fabian | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/09/2011 | 13/11/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RIDER CANARIAS GR SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1912 , F 92, S 8, H TF 17216, I/A 84 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-226-38
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1912 , F 92, S 8, H TF 17216, I/A 84 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-226-38
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:RIDER CANARIAS GR SA
Nif:A38494761
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 4 DE BARCELONA
Juez / Ponente:ALFONSO MERINO REBOLLO
Parte Dispositiva:
Se acuerda la conclusión del presente concurso, quedando libres los acreedores para el ejercicio de las acciones que tengan contra el deudor o terceros responsables, se declara la extinción de la persona jurídica concursada y el cierre de su hoja en el Registro Mercantil
Fecha de Resolución:29/05/2019
Número Procedimiento Concursal:185/2013
Datos Registrales:
Tomo:
1912
Libro:
0
Folio:
92
Hoja:
8-17216
Inscripción:
84
Fecha Inscripción13/11/2019
Registro:Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1912 , F 92, S 8, H TF 17216, I/A 84 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-226-38
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:RIDER CANARIAS GR SA
Nif:A38494761
Auto de aprobación del plan de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 4 DE BARCELONA
Juez / Ponente:LUIS RODRIGUEZ VEGA
Parte Dispositiva:
Se acuerda la aprobación del plan de liquidación al que debe de atenerse la administración concursal con la matización incluida. Se acuerda la apertura de la sección sexta del concurso para la calificación de la insolvencia
Fecha de Resolución:15/01/2015
Número Procedimiento Concursal:185/2013
Datos Registrales:
Tomo:
1912
Libro:
0
Folio:
92
Hoja:
8-17216
Inscripción:
84
Fecha Inscripción13/11/2019
Registro:Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1912 , F 92, S 8, H TF 17216, I/A 84 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-226-38
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:RIDER CANARIAS GR SA
Nif:A38494761
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 4 DE BARCELONA
Juez / Ponente:LUIS RODRIGUEZ VEGA
Parte Dispositiva:
La conclusión de la fase común del concurso así como la apertura de la fase de liquidación. Se dejan sin efecto las facultades de administración y de disposición del concursado sobre su patrimonio, si no se hubiera acordado con anterioridad. La disolución de la sociedad concursada
Fecha de Resolución:29/09/2014
Número Procedimiento Concursal:185/2013
Datos Registrales:
Tomo:
1912
Libro:
0
Folio:
92
Hoja:
8-17216
Inscripción:
84
Fecha Inscripción13/11/2019
Registro:Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1912 , F 92, S 8, H TF 17216, I/A 84 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-226-38
Liquidador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1912 , F 92, S 8, H TF 17216, I/A 84 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-226-38
Administrador Unico
Liquidador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1912 , F 92, S 8, H TF 17216, I/A 84 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-226-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1912 , F 92, S 8, H TF 17216, I/A 83 (06/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-38
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1912 , F 91, S 8, H TF 17216, I/A 82 (17/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-38
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:RIDER CANARIAS GR SA
Nif:A38494761
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:DELOITTE SL
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE BARCELONA
Número:4
Juez / Ponente:LUIS RODRIGUEZ VEGA
Fecha de Resolución:04/04/2013
Número Procedimiento Concursal:185/2013
Datos Registrales:
Tomo:
1912
Libro:
0
Folio:
89
Hoja:
8-17216
Inscripción:
81
Fecha Inscripción18/06/2013
Registro:Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1912 , F 89, S 8, H TF 17216, I/A 81 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-128-38