RICE CONCEPT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Muntaner, 182
Código Postal 08036
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social RICE CONCEPT SL
CIF B67015024
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 19/05/2017
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE RICE CONCEPT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RICE CONCEPT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Vallo Lopez Alfredo | Administrador Concursal | 18/05/2020 | 04/12/2020 |
Biosca Vidal Cristina | Administrador Unico | 19/06/2017 | 18/05/2020 |
ACTOS BORME DE RICE CONCEPT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45977 , F 153, S 8, H B 505761, I/A 3 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 2636/2019, AUTO FIRME DE FECHA 07/10/2020, CONCLUSION DEL CONCURSO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45977 , F 153, S 8, H B 505761, I/A 3 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45977 , F 153, S 8, H B 505761, I/A 3 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45977 , F 151, S 8, H B 505761, I/A 2 (18/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-98-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 2636/2019, RESOLUCIONES FIRMES DE FECHA 15/01/2020 Y 03/02/2020, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45977 , F 151, S 8, H B 505761, I/A 2 (18/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-98-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45977 , F 151, S 8, H B 505761, I/A 2 (18/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-98-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45977 , F 151, S 8, H B 505761, I/A 2 (18/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-98-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45977 , F 150, S 8, H B 505761, I/A 1 (19/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-120-08
Dirección:CL MUNTANER NUM.182 P.BJ (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:19/05/17
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:NEGOCIOS DE RESTAURACION Y GASTRONOMIA, EXPLOTADOS DIRECTAMENTE Y/O A TRAVES DE FRANQUICIAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45977 , F 150, S 8, H B 505761, I/A 1 (19/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-120-08