RIBS FOOD LLEIDA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Mercadal, 10
Código Postal 26500
Municipio Calahorra
Provincia La Rioja
Mapa Ver Mapa
Razón Social RIBS FOOD LLEIDA SL
CIF B26533992
Capital Social 550000.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 01/01/2016
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE RIBS FOOD LLEIDA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RIBS FOOD LLEIDA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Casero Miguel Oscar | Administrador Concursal | 29/06/2021 | 15/03/2022 |
Losantos Del Campo Jesus | Apoderado | 15/02/2016 | 15/03/2022 |
Losantos Escorza Jesus | Administrador Solidario | 15/01/2016 | 15/03/2022 |
Losantos Escorza Marta Cristina | Administrador Solidario | 15/01/2016 | 15/03/2022 |
ACTOS BORME DE RIBS FOOD LLEIDA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 801 , F 110, S 8, H LO 16737, I/A 6 (15/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-57-26
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 6 DE LOGROÑO
Juez / Ponente:RAFAEL YANGUELA CRIADO
Fecha de Resolución:21/04/2021
Número Procedimiento Concursal:239/2021
Datos Registrales:
Tomo:
801
Libro:
0
Folio:
110
Hoja:
8-16737
Inscripción:
6
Fecha Inscripción15/03/2022
Registro:Registro Mercantil de La Rioja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 801 , F 110, S 8, H LO 16737, I/A 6 (15/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-57-26
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:RIBS FOOD LLEIDA SL
Nif:B26533992
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Finalizacion de la fase de liquidacion
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 6 DE LOGROÑO
Juez / Ponente:RAFAEL YANGUELA CRIADO
Parte Dispositiva:
Se declara la conclusión del concurso, el archivo de las actuaciones por finalización de la fase de liquidación, la extinción de la personalidad jurídica de la.sociedad y el cierre de su hoja registral
Fecha de Resolución:22/11/2021
Número Procedimiento Concursal:239/2021
Datos Registrales:
Tomo:
801
Libro:
0
Folio:
110
Hoja:
8-16737
Inscripción:
6
Fecha Inscripción15/03/2022
Registro:Registro Mercantil de La Rioja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 801 , F 110, S 8, H LO 16737, I/A 6 (15/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-57-26
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:RIBS FOOD LLEIDA SL
Nif:B26533992
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Casero Miguel Oscar
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 6 DE LOGROÑO
Juez / Ponente:RAFAEL YANGUELA CRIADO
Fecha de Resolución:21/04/2021
Número Procedimiento Concursal:239/2021
Datos Registrales:
Tomo:
801
Libro:
0
Folio:
109
Hoja:
8-16737
Inscripción:
5
Fecha Inscripción29/06/2021
Registro:Registro Mercantil de La Rioja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 801 , F 109, S 8, H LO 16737, I/A 5 (29/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-131-26
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:RIBS FOOD LLEIDA SL
Nif:B26533992
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 6 DE LOGROÑO
Juez / Ponente:RAFAEL YANGUELA CRIADO
Fecha de Resolución:21/04/2021
Número Procedimiento Concursal:239/2021
Datos Registrales:
Tomo:
801
Libro:
0
Folio:
109
Hoja:
8-16737
Inscripción:
5
Fecha Inscripción29/06/2021
Registro:Registro Mercantil de La Rioja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 801 , F 109, S 8, H LO 16737, I/A 5 (29/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-131-26
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:RIBS FOOD LLEIDA SL
Nif:B26533992
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 6 DE LOGROÑO
Juez / Ponente:RAFAEL YANGUELA CRIADO
Parte Dispositiva:
Se declara la sociedad en concurso voluntario y abreviado
Fecha de Resolución:21/04/2021
Número Procedimiento Concursal:239/2021
Datos Registrales:
Tomo:
801
Libro:
0
Folio:
109
Hoja:
8-16737
Inscripción:
5
Fecha Inscripción29/06/2021
Registro:Registro Mercantil de La Rioja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 801 , F 109, S 8, H LO 16737, I/A 5 (29/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-131-26
Capital Anterior: | 400.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 150.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 550.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 37,50 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 801 , F 108, S 8, H LO 16737, I/A 4 (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-26
Capital Anterior: | 328.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 72.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 400.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 21,95 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 801 , F 108, S 8, H LO 16737, I/A 3 (16/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-58-26
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 801 , F 107, S 8, H LO 16737, I/A 2 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-26
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 801 , F 105, S 8, H LO 16737, I/A 1 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-26