RIBESERGRO INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 51
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social RIBESERGRO INVERSIONES SICAV
Capital Social 8806000.0 Euros
Fecha de Constitución 30/05/2014
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE RIBESERGRO INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RIBESERGRO INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC SA | Entidad Gestora | 10/11/2022 | |
CECABANK SA | EntidDeposit | 07/08/2014 | 10/11/2022 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 07/08/2014 | 10/11/2022 |
Invercaixa Gestion Sociedad Gestora De Institucion | Apoderado | 07/08/2014 | 10/11/2022 |
Invercaixa Gestion Sociedad Gestora De Institucion | Entidad Gestora | 07/08/2014 | 10/11/2022 |
March Estany Ricardo | Presidente | 07/08/2014 | 10/11/2022 |
March Estany Ricardo | Consejero | 07/08/2014 | 10/11/2022 |
March Omar Rosa | Consejero | 07/08/2014 | 10/11/2022 |
March Omar Sergi | Consejero | 07/08/2014 | 10/11/2022 |
Omar Minteguia Maria Begoña | Consejero | 07/08/2014 | 10/11/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RIBESERGRO INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32553 , F 109, S 8, H M 585926, I/A 7 (10/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32553 , F 109, S 8, H M 585926, I/A 7 (10/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32553 , F 109, S 8, H M 585926, I/A 7 (10/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32553 , F 109, S 8, H M 585926, I/A 7 (10/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-28
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Liquidador
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32553 , F 109, S 8, H M 585926, I/A 7 (10/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-28
Auditor
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32553 , F 109, S 8, H M 585926, I/A 6 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-238-28
- PASEO DE LA CASTELLANA 51 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32553 , F 109, S 8, H M 585926, I/A 5 (26/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-25-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3. Domicilio social y web corporativa.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32553 , F 109, S 8, H M 585926, I/A 5 (26/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-25-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32553 , F 108, S 8, H M 585926, I/A 4 (14/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-184-28
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32553 , F 108, S 8, H M 585926, I/A 3 (28/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-211-28