RIBAPARK 21 SL - CIERRE HOJA REGISTRAL
Dirección social C/ 1 1 - URBANIZACION PARQUE MONTE ALCEDO
Código Postal 46190
Municipio Riba-roja de Túria
Provincia Valencia
Razón Social RIBAPARK 21 SL
CIF B98701733
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 14/01/2015
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE RIBAPARK 21 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RIBAPARK 21 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Villaron Casales Carlos Alberto | Administrador Solidario | 24/02/2015 | 05/12/2018 |
Villaron Casales Noelia | Administrador Solidario | 24/02/2015 | 05/12/2018 |
ACTOS BORME DE RIBAPARK 21 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9920, L 7202, F 169, S 8, H V 163854, I/A 2 H (03/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-132-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9920, L 7202, F 169, S 8, H V 163854, I/A 2 (05/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-238-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9920, L 7202, F 167, S 8, H V 163854, I/A 1 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-42-46
Dirección:C/ 1 1 - URBANIZACION PARQUE MONTE ALCEDO (RIBA-ROJA DE TURIA)
Comienzo de operaciones:14/01/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:a.- La compraventa, administración, explotación y arrendamiento no financiero de toda clase de fincas rústicas y urbanas; la compraventa por cuenta propia de acciones y participaciones sociales, con exclusión de aquellas actividades reguladas en la Ley del Mercado de Valores y en la de Instituciones
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9920, L 7202, F 167, S 8, H V 163854, I/A 1 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-42-46