DIVISADERO SICAV - EXTINGUIDA
Razón Social DIVISADERO SICAV
Nombres Anteriores
- RHYDON INVERSIONES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE DIVISADERO SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DIVISADERO SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Balanzat Suarez Manuel | Consejero | 04/03/2010 | 27/02/2013 |
Balanzat Suarez Manuel | Liquidador Solidario | 27/02/2013 | 27/02/2013 |
BANKIA BANCA PRIVADA GESTION SGIIC SA | Entidad Gestora | 27/02/2013 | |
BANKIA BANCA PRIVADA GESTION SGIIC SA | Apoderado | 27/02/2013 | |
BANKIA SA | EntidDeposit | 04/11/2011 | 27/02/2013 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 19/11/2009 | 27/02/2013 |
Eguinoa Garelly Alejandro | Consejero | 04/03/2010 | 27/02/2013 |
Eguinoa Garelly Alejandro | Liquidador Solidario | 27/02/2013 | 27/02/2013 |
Murguia Aida Maria | Presidente | 04/03/2010 | 27/02/2013 |
Murguia Aida Maria | Consejero | 04/03/2010 | 27/02/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DIVISADERO SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24159 , F 36, S 8, H M 282181, I/A 20 (27/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-46-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24159 , F 36, S 8, H M 282181, I/A 20 (27/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-46-28
- Queda cesada la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores SA, IBERCLEAR, como Entidad encargada de la llevanza del Registro Contable.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24159 , F 36, S 8, H M 282181, I/A 20 (27/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-46-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24159 , F 36, S 8, H M 282181, I/A 20 (27/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-46-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24159 , F 36, S 8, H M 282181, I/A 20 (27/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-46-28
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24159 , F 36, S 8, H M 282181, I/A 20 (27/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-46-28
- COMUNICADO DE BAJA DEL REGISTRO DE LA CNMV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16561 , F 14, S 8, H M 282181, I/A 1M (26/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-28
- Otras modificaciones estatutarias: SE MODIFICA EL ARTICULO 1º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24159 , F 36, S 8, H M 282181, I/A 19 (04/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-28
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24159 , F 36, S 8, H M 282181, I/A 19 (04/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-28
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24159 , F 36, S 8, H M 282181, I/A 19 (04/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-28