RHEO DIAGNOSTICS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pl Pau Vila, 1
Código Postal 08039
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social RHEO DIAGNOSTICS SL
CIF B67200501
Capital Social 3849.0 Euros
Actividad Actividades de programación informática
Fecha de Constitución 06/04/2018
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Serra Parera Alfredo
VINCULACIONES DE RHEO DIAGNOSTICS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RHEO DIAGNOSTICS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alegre Ribalta Oscar | Secretario No Consejero | 14/12/2020 | 19/12/2022 |
Rossello Rofes Antoni | V-SEC NO CON | 14/12/2020 | 19/12/2022 |
Sanchez Martin Maria | Consejero | 14/12/2020 | 19/12/2022 |
Serra Parera Alfredo | Presidente | 14/12/2020 | 19/12/2022 |
Serra Parera Alfredo | Consejero Delegado Solidario | 14/12/2020 | 19/12/2022 |
Serra Parera Alfredo | Consejero | 14/12/2020 | 19/12/2022 |
Oliver De Querol Carlota | Consejero | 14/12/2020 | 27/06/2022 |
Balcells Navarro Oliver | Administrador Unico | 17/07/2019 | 14/12/2020 |
Alegre Ribalta Oscar | Secretario No Consejero | 23/04/2018 | 17/07/2019 |
Balcells Navarro Oliver | Presidente | 23/04/2018 | 17/07/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RHEO DIAGNOSTICS SL
- JUZGADO SOCIAL 5 BARCELONA, RESOLUCION FIRME DE FECHA 4 DE ABRIL DE 2023, DECLARACION DE INSOLVENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47898 , F 176, S 8, H B 518141, I/A 8 (16/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-96-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47898 , F 175, S 8, H B 518141, I/A 7 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 677/2022, AUTO FIRME DE FECHA 29/07/2022, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47898 , F 175, S 8, H B 518141, I/A 7 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47898 , F 175, S 8, H B 518141, I/A 6 (27/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-128-08
Capital Anterior: | 3.550,00 | Euros |
Aumento de capital: | 299,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.849,00 | Euros |
Porcentaje: | 8,42 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46381 , F 209, S 8, H B 518141, I/A 5 (05/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-154-08
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46381 , F 209, S 8, H B 518141, I/A 4 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-244-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46381 , F 209, S 8, H B 518141, I/A 4 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-244-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46381 , F 209, S 8, H B 518141, I/A 3 (17/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-142-08
Apoderado Solidario
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
V- SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46381 , F 209, S 8, H B 518141, I/A 3 (17/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-142-08
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 550,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.550,00 | Euros |
Porcentaje: | 18,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46381 , F 207, S 8, H B 518141, I/A 2 (04/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-110-08