RHEDA GESTION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Marisol Marin, 4
Código Postal 38006
Municipio Santa Cruz de Tenerife
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Mapa Ver Mapa
Razón Social RHEDA GESTION SL
CIF B38917191
Órgano Administración Administrador único
Propietario Acosta Palenzuela Patricia Jovita
VINCULACIONES DE RHEDA GESTION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RHEDA GESTION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Acosta Palenzuela Patricia Jovita | Socio Unico | 05/12/2013 | 26/11/2020 |
Acosta Palenzuela Patricia Jovita | Administrador Unico | 05/12/2013 | 26/11/2020 |
Acosta Palenzuela Patricia Jovita | Liquidador | 26/11/2020 | 26/11/2020 |
Gonzalez Gomez Mario | Administrador Unico | 05/12/2013 |
ACTOS BORME DE RHEDA GESTION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2963 , F 219, S 8, H TF 42455, I/A 3 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2963 , F 219, S 8, H TF 42455, I/A 3 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2963 , F 219, S 8, H TF 42455, I/A 3 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2963 , F 219, S 8, H TF 42455, I/A 3 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-38
- C/ MARISOL MARIN 4 4º A - EDIFICIO EL MOCANAL (SANTA CRUZ DE TENERIFE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2963 , F 218, S 8, H TF 42455, I/A 2 (05/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-240-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2963 , F 218, S 8, H TF 42455, I/A 2 (05/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-240-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2963 , F 218, S 8, H TF 42455, I/A 2 (05/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-240-38
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2963 , F 218, S 8, H TF 42455, I/A 2 (05/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-240-38
- Que por error se consigno mal el nombre del Administrador siendo el correcto DON MARIO GONZALEZ GOMEZ
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2963 , F 216, S 8, H TF 42455, I/A 1 (25/07/2007)
CVE: BORME-A-2012-228-38
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-135-38