RHEAVENDORS ESPAÑA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle del Mar Mediterraneo, 2
Código Postal 28830
Municipio San Fernando de Henares
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social RHEAVENDORS ESPAÑA SL
CIF B83722744
Actividad Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo
Página Web www.rheavendors.es
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Pozzolini Andrea
Propietario Rhea Vendors Group Spa
Auditor BAKER TILLY AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE RHEAVENDORS ESPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RHEAVENDORS ESPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BAKER TILLY AUDITORES SLP | Auditor | 14/02/2019 | 08/03/2022 |
Di Bartolo Giorgio | Apoderado | 13/07/2018 | 08/03/2022 |
ESFERA 4 AUDITORES SLP | Auditor | 31/03/2017 | 08/03/2022 |
Fernandez Revuelta Pilar Africa | Apoderado | 13/07/2018 | 08/03/2022 |
Fernandez Revuelta Pilar Africa | Repre.Fiscal | 13/07/2018 | 08/03/2022 |
Machon Garcia David | Apoderado | 18/07/2019 | 08/03/2022 |
Pozzolini Andrea | Administrador Unico | 17/12/2021 | 08/03/2022 |
Rhea Vendors Group Spa | Socio Unico | 14/07/2011 | 08/03/2022 |
Cuadra Nieves Jose Carlos | Administrador Unico | 12/11/2018 | 17/12/2021 |
Doglioni Majer Carlo Vittorio | Administrador Unico | 14/07/2011 | 12/11/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RHEAVENDORS ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40536 , F 220, S 8, H M 335091, I/A 18 (08/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-51-28
- NOTA MARGINAL DE CIERRE PROVISIONAL DE LA HOJA REGISTRAL POR PLAZO DE SEIS MESES, DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 231 RRM, AL SER ABSORBIDA POR APLICACIONES DE VENDING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40536 , F 220, S 8, H M 335091, I/A 17-M (24/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-250-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40536 , F 220, S 8, H M 335091, I/A 17 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19149 , F 151, S 8, H M 335091, I/A 16 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19149 , F 151, S 8, H M 335091, I/A 16 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19149 , F 150, S 8, H M 335091, I/A 15 (18/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-141-28
- C/ MAR MEDITERRANEO 2 (SAN FERNANDO DE HENARES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19149 , F 150, S 8, H M 335091, I/A 14 (11/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19149 , F 150, S 8, H M 335091, I/A 13 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-36-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19149 , F 149, S 8, H M 335091, I/A 12 (12/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19149 , F 149, S 8, H M 335091, I/A 12 (12/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-28